Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Revisor | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Direktion | xbrl | Reelle ejere | Kontaktoplysninger | ||||
Formål | Hjemmeside | Hovedbranche | Navne | ||||
Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et andet medlem af bestyrelsen eller af bestyrelsens formand i forening med en direktør (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2024-08-16 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2024-08-16 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2024-08-16 tilføjes Vedtægter: 2024-08-16 (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2024-08-16 fjernes Bestyrelse: Torben Lennart Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2024-05-29 tilføjes Direktion: Anders René Jensen (direktør) (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2024-05-29 fjernes Direktion: Jesper Bove-Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2024-05-29 fjernes Bestyrelse: Anders René Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2024-05-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-01 fjernes Reelle ejere: Magnus Reitan (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2022-05-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-15 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@vigo.dk (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-09-14 fjernes Kontaktoplysninger: tls@rema1000.dk (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-06-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-23 tilføjes Bestyrelse: Anders René Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2016-09-23 tilføjes Direktion: Jesper Bove-Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2016-09-23 fjernes Direktion: Torben Lennart Sørensen (direktør) (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-05 tilføjes Direktion: Torben Lennart Sørensen (direktør) (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-23 tilføjes Formål: 2.1. Selskabets formål er at udvikle og anvende egenudviklede IT systemer. (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-05 tilføjes Formål: 2.1. Selskabets formål er at drive detailhandel som franchisetager af en REMA 1000 butik med REMA 1000 Danmark A/S som franchisegiver. (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-23 tilføjes Hjemmeside: www.vigo.dk (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-23 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2016-09-26)
Den 2016-09-22 fjernes Hovedbranche: Discountforretninger (offentliggjort 2016-09-26)
Den 2016-09-05 tilføjes Hovedbranche: Discountforretninger (offentliggjort 2016-09-26)
Den 2016-09-23 tilføjes Kontaktoplysninger: tls@rema1000.dk (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2016-09-22 fjernes Kontaktoplysninger: mra@rema1000.dk (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-05 tilføjes Kontaktoplysninger: mra@rema1000.dk (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-23 tilføjes Navne: Vigo.dk ApS (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-22 fjernes Navne: REMA 11 ApS (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-05 tilføjes Navne: REMA 11 ApS (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-23 tilføjes Reelle ejere: Magnus Reitan, Ole Robert Reitan, Magnus Reitan, Odd Reitan, Ole Robert Reitan (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2016-09-23 fjernes Reelle ejere: Magnus Reitan, Ole Robert Reitan (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2016-09-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et andet medlem af bestyrelsen eller af bestyrelsens formand i forening med direktøren. (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2016-09-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-23 tilføjes Vedtægter: 2016-09-23 (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2016-09-05 tilføjes Vedtægter: 2016-09-05 (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marsalle 32, 8700 Horsens (offentliggjort 2016-09-16)
Den 2016-09-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-09-16)
Den 2016-09-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-05 (offentliggjort 2016-09-16)
Den 2016-09-05 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2016-09-16)
Den 2016-09-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-09-16)
Den 2016-09-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-09-16)
Den 2016-09-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-09-16)
Den 2016-09-05 tilføjes Legale ejere: REMA DANMARK BUTIK ApS (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-16)
Den 2016-09-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-16)
Den 2016-09-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-09-16)
Den 2016-09-05 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2016-09-05 tilføjes Stiftere: REMA DANMARK BUTIK ApS (offentliggjort 2016-09-16)
Den 2016-09-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-16)
Den 2016-09-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-16)