Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Virksomhedsstatus | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Kapital | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-01-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-01-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-01-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-01-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønnehave Allé 20, 2500 Valby (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2016-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønnehave Allé 2, 2500 Valby (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2016-10-01 tilføjes Direktion: Jacob Lego Boye (adm. dir.) (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-10-01 tilføjes Kontaktoplysninger: jacob@legoboyeconsulting.dk (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-10-01 tilføjes Legale ejere: Jacob Lego Boye (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2016-10-01 tilføjes Reelle ejere: Jacob Lego Boye (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2016-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-30 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønnehave Allé 2, 2500 Valby (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2016-09-07 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er primært at drive konsulentvirksomhed (indenfor IT og forretningsudvikling) og sekundært udgivelse af fagbøger (relateret til ydelserne) og at holde foredrag. (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-10-01 (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-07 tilføjes Hjemmeside: www.legoboyeconsulting.dk (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-07 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-07 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-07 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-07 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-07 tilføjes Navne: Lego Boye Consulting ApS (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-07 tilføjes Stiftere: Jacob Lego Boye (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-07 tilføjes Vedtægter: 2016-09-07 (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-15)