Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Kontaktoplysninger | ||||
Formål | Vedtægter | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Legale ejere | ||||
Hovedbranche | Tegningsregel | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Bestyrelse | Navne | Årsbeskæftigelse | Reelle ejere | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ingrid Marievej 93, 4. tv., 2500 Valby (offentliggjort 2024-07-07)
Den 2024-07-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Kystvej 57, 3630 Jægerspris (offentliggjort 2024-07-07)
Den 2021-09-06 sletter virksomheden Ejerskaber: Neo Media ApS. (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-07-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kystvej 57, 3630 Jægerspris (offentliggjort 2024-07-07)
Den 2023-02-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Skallebækvej 61, 1. 35., 6100 Haderslev (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2022-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skallebækvej 61, 1. 35., 6100 Haderslev (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2022-11-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Emdrupvej 111, 3. 8., 2400 København NV (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2022-11-15 tilføjes Kontaktoplysninger: hbe@absolutezerovr.com (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Emdrupvej 111, 3. 8., 2400 København NV (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2022-04-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Blytækkervej 6, 2400 København NV (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2022-01-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er formue administration. (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2022-01-28 tilføjes Vedtægter: 2022-01-28 (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2021-08-23 tilføjes Vedtægter: 2021-08-23 (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2021-08-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-07-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-07-11 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-07-12 fjernes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-02-28 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2021-12-31 (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-02-28 tilføjes Omlægningsperiode start: 2021-02-28 (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-02-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-02-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-02-27 fjernes Regnskabs år: --02-27 (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-02-27 fjernes Regnskabs år: --02-28 (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-01-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle, kommercialisere og sælge medie-relateret produkter og servicer. (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2021-01-28 tilføjes Vedtægter: 2021-01-28 (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2020-11-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-11 tilføjes Legale ejere: Nordic Media Group ApS (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-11 fjernes Legale ejere: Hannes Becker (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-10 fjernes Legale ejere: Nordic Media Group ApS (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-04-10 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-04-09 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af optiske instrumenter og fotografisk udstyr (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-04-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er formue administration. (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-03-31 tilføjes Vedtægter: 2020-03-31 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-02-26 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af selskabets direktør. (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2020-02-24 tilføjes Vedtægter: 2020-02-24 (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-01-31 tilføjes Legale ejere: Hannes Becker (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-01-31 fjernes Legale ejere: Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-09-13 fjernes Bestyrelse: Frederik Egholm Braad (formand) (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-08-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-21 tilføjes Bestyrelse: Frederik Egholm Braad (formand) (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-06-21 fjernes Bestyrelse: Søren Georg Jensen (formand) (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-11 tilføjes Navne: Immersive Technologies ApS (offentliggjort 2019-05-11)
Den 2019-05-10 fjernes Navne: Absolute Zero ApS (offentliggjort 2019-05-11)
Den 2019-05-11 tilføjes Vedtægter: 2019-05-11 (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-01-21 tilføjes Bestyrelse: Søren Georg Jensen (formand) (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-01-21 fjernes Bestyrelse: Michael Frank (formand) (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2019-01-21 tilføjes Vedtægter: 2019-01-21 (offentliggjort 2019-05-11)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-21 tilføjes Vedtægter: 2018-12-21 (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-06 tilføjes Vedtægter: 2018-04-06 (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-30 tilføjes Regnskabs år: --02-27 (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2017-11-30 tilføjes Regnskabs år: --02-28 (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2017-11-29 fjernes Regnskabs år: --07-31 (offentliggjort 2017-12-31)
Den 2017-11-29 fjernes Regnskabs år: --08-01 (offentliggjort 2017-12-31)
Den 2017-11-30 tilføjes Vedtægter: 2017-11-30 (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2017-11-03 tilføjes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2017-11-03 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-10-23 tilføjes Legale ejere: Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2017-10-23 fjernes Legale ejere: Styrelsen for Forskning og Uddannelse (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-12 tilføjes Reelle ejere: Hannes Becker (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blytækkervej 6, 2400 København NV (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2016-09-12 tilføjes Bestyrelse: Michael Frank (formand) (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2016-09-12 tilføjes Direktion: Hannes Becker (adm. dir.) (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle, kommercialisere og sælge optisk udstyr. (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2016-09-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-02-27 (offentliggjort 2017-12-31)
Den 2016-09-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-12 (offentliggjort 2017-12-31)
Den 2016-09-12 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af optiske instrumenter og fotografisk udstyr (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2016-09-12 tilføjes Kapital (Kapital): 162.500,00 (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-12 tilføjes Legale ejere: Styrelsen for Forskning og Uddannelse, Nordic Media Group ApS (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2016-09-12 tilføjes Navne: Absolute Zero ApS (offentliggjort 2019-05-11)
Den 2016-09-12 tilføjes Regnskabs år: --07-31 (offentliggjort 2017-12-31)
Den 2016-09-12 tilføjes Regnskabs år: --08-01 (offentliggjort 2017-12-31)
Den 2016-09-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2016-09-12 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2016-09-12 tilføjes Stiftere: Nordic Media Group ApS (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med direktøren, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2016-09-12 tilføjes Vedtægter: 2016-09-12 (offentliggjort 2017-12-31)
Den 2016-09-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-15)