Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2021-11-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2021-11-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2021-11-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2021-11-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2021-11-16 fjernes Binavne: Visual Communication Technology ApS (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2021-11-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2021-11-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-14 (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2021-11-16 fjernes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2021-11-16 fjernes Legale ejere: Sølling Holding ApS, BARKUS A/S, Eberhard Holding ApS, Toxvig Holding ApS (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2021-11-16 fjernes Navne: VCT ApS (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2021-11-16 fjernes Reelle ejere: Claus Bøge Toxvig, Christian Bjørner Søndergaard, Michael Dyrgaard Eberhard, Michael Holger Sølling (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2021-11-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2021-11-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2021-11-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2021-11-16 fjernes Stiftere: Sølling Holding ApS, Eberhard Holding ApS, BARKUS A/S (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2021-11-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2017-12-31 sletter virksomheden Ejerskaber: ILIVING ApS. (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-08-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2021-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2021-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-08-16 fjernes Direktion: Michael Dyrgaard Eberhard (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-06-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2018-11-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-01-24 tilføjes Legale ejere: Toxvig Holding ApS (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2017-01-23 fjernes Legale ejere: Toxvig Holding ApS (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-10-19 tilføjes Legale ejere: Toxvig Holding ApS, Eberhard Holding ApS (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-10-18 fjernes Legale ejere: Eberhard Holding ApS (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-10-19 tilføjes Reelle ejere: Claus Bøge Toxvig, Christian Bjørner Søndergaard, Michael Dyrgaard Eberhard, Michael Holger Sølling (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2016-10-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2016-10-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Revelhøjvej 31, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2016-10-18)
Den 2016-09-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Revelhøjvej 31, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2016-10-18)
Den 2016-09-14 tilføjes Binavne: Visual Communication Technology ApS (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2016-09-14 tilføjes Direktion: Michael Dyrgaard Eberhard (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2016-09-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling og salg af software samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2016-09-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2016-09-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-14 (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2016-09-14 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2016-09-14 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2016-09-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2016-09-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2016-09-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2016-09-14 tilføjes Legale ejere: Eberhard Holding ApS, Sølling Holding ApS, BARKUS A/S (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-09-14 tilføjes Navne: VCT ApS (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2016-09-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2016-09-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2016-09-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2016-09-14 tilføjes Stiftere: Sølling Holding ApS, Eberhard Holding ApS, BARKUS A/S (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2016-09-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2016-09-14 tilføjes Vedtægter: 2016-09-14 (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2016-09-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2016-09-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-16)