Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Otto Busses Vej 5, 2450 København SV (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2022-03-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Otto Busses Vej 5, 2450 København SV (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2016-11-07 sletter virksomheden Ejerskaber: Common ApS. (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2017-10-09 sletter virksomheden Ejerskaber: True. ApS. (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2017-12-18 sletter virksomheden Ejerskaber: Common ApS. (offentliggjort 2021-08-06)
Den 2018-08-13 sletter virksomheden Ejerskaber: True. ApS. (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-02-14 sletter virksomheden Ejerskaber: True. ApS. (offentliggjort 2020-07-31)
Den 2020-07-06 sletter virksomheden Ejerskaber: Group 472 ApS. (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-07-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Common ApS. (offentliggjort 2021-08-06)
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Otto Busses Vej 5, 2450 København SV (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2020-05-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Otto Busses Vej 5, 2450 København SV (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Otto Busses Vej 5, 2450 København SV (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Otto Busses Vej 5, 2450 København SV (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2019-06-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Otto Busses Vej 5, 2450 København SV (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2019-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Otto Busses Vej 5, 2450 København SV (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Otto Busses Vej 5, 2450 København SV (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Otto Busses Vej 5, 2450 København SV (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-06-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Otto Busses Vej 5, 2450 København SV (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2016-09-12 tilføjes Direktion: Jeppe Christensen (direktør) (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-12 (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-12 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-12 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-12 tilføjes Legale ejere: HUNGAHANGA ApS, MEGOL HOLDING ApS (offentliggjort 2016-09-16)
Den 2016-09-12 tilføjes Navne: JMCP Holding Global ApS (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-12 tilføjes Reelle ejere: Jeppe Christensen, Michael Andersen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2016-09-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-12 tilføjes Stiftere: MEGOL HOLDING ApS, HUNGAHANGA ApS (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-12 tilføjes Vedtægter: 2016-09-12 (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-15)