Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Reelle ejere | Hvidhvask | Bibranche | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-01 tilføjes Legale ejere: Mohammad Dadash Khanlo (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2020-04-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-23 fjernes Legale ejere: danira-trading holding Co. ApS (offentliggjort 2019-08-17)
Den 2019-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rørmosen 45, 1. tv., 4000 Roskilde (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2019-07-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Bakkeager 25, 4040 Jyllinge (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2019-07-02 tilføjes Kontaktoplysninger: topdriver4040@gmail.com (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2019-06-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-01 fjernes Reelle ejere: Nahid Ghanbari (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-07-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-02-26 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2018-01-22 tilføjes Reelle ejere: Nahid Ghanbari (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2016-10-26 tilføjes Hvidhvask: SAERLIG (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2016-09-29 tilføjes Bibranche: Agenturhandel med blandet sortiment (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2016-09-29 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2016-09-28 fjernes Bibranche: Agenturhandel med landbrugsråvarer, levende dyr, tekstilmaterialer og halvfabrikata (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2016-09-13 tilføjes Bibranche: Agenturhandel med landbrugsråvarer, levende dyr, tekstilmaterialer og halvfabrikata (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2016-09-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakkeager 25, 4040 Jyllinge (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2016-09-13 tilføjes Direktion: Mohammad Dadash Khanlo (direktør) (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed med blandet varesortiment, konsulentvirksomhed indenfor handel samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-13 (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2016-09-16)
Den 2016-09-13 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-13 tilføjes Legale ejere: danira-trading holding Co. ApS (offentliggjort 2019-08-17)
Den 2016-09-13 tilføjes Navne: danira-trading export & Import Co. ApS (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-13 tilføjes Reelle ejere: Mohammad Dadash Khanlo (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2016-09-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-13 tilføjes Stiftere: danira-trading holding Co. ApS (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-13 tilføjes Vedtægter: 2016-09-13 (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-15)