Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Adrian Yazdi | 06.01.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Pooja Gulati | 10.10.2022 | 06.01.2023 | direktør |
Miguel-Einar Gomez Sjunnesson | 13.09.2022 | 10.10.2022 | direktør |
Jesper Juan Anders Fredmark | 30.04.2022 | 13.09.2022 | direktør |
Thomas Hoff Andersson | 01.09.2020 | 30.04.2022 | direktør |
Kristian Sean Muntaner Mills | 07.11.2018 | 01.09.2020 | direktør |
Dave Beekman | 01.12.2017 | 07.11.2018 | direktør |
Miguel-Einar Gomez Sjunnesson | 02.09.2016 | 01.12.2017 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Adrian Yazdi | 06.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Neil John Freeman | 01.11.2019 | bestyrelsesmedlem |
Miguel-Einar Gomez Sjunnesson | 08.05.2018 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Pooja Gulati | 30.04.2022 | 13.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Juan Anders Fredmark | 30.04.2022 | 13.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Hoff Andersson | 01.09.2020 | 30.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Kristian Sean Muntaner Mills | 07.11.2018 | 01.09.2020 | bestyrelsesmedlem |
Niels Rasmussen | 07.11.2018 | 01.11.2019 | bestyrelsesmedlem |
Dave Beekman | 01.12.2017 | 07.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
Jakob Bo Andersen | 02.09.2016 | 07.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
David Thomas Lackenby | 02.09.2016 | 08.05.2018 | formand |
Miguel-Einar Gomez Sjunnesson | 02.09.2016 | 07.05.2018 | bestyrelsesmedlem |