Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2016-09-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Helmich Consulting ApS. (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2022-05-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Pauls Gade 12, 2., 1313 København K (offentliggjort 2018-09-11)
Den 2018-09-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Borgergade 142, 1. th., 1300 København K (offentliggjort 2018-09-11)
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-17 tilføjes Kontaktoplysninger: jes@helmich-consulting.dk (offentliggjort 2017-03-17)
Den 2017-03-16 fjernes Kontaktoplysninger: jes@helmich.dk (offentliggjort 2017-03-17)
Den 2016-09-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borgergade 142, 1. th., 1300 København K (offentliggjort 2018-09-11)
Den 2016-09-14 tilføjes Direktion: Jes Helmich (adm. dir.) (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i og besidde kapitalandele i andre selskaber samt nærtbeslægtet virksomhed (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-14 (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-14 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-14 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-14 tilføjes Kontaktoplysninger: jes@helmich.dk (offentliggjort 2017-03-17)
Den 2016-09-14 tilføjes Legale ejere: Jes Helmich (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-14 tilføjes Navne: Jes Helmich Holding ApS (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-14 tilføjes Reelle ejere: Jes Helmich (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2016-09-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-14 tilføjes Stiftere: Jes Helmich (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-14 tilføjes Vedtægter: 2016-09-14 (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-15)