Sektion (alle) | |||||||
Formål | Vedtægter | Ejerskaber | xbrl | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt andre former for formuepleje. Herudover har selskabet aktivitet indenfor køb, salg og udlejning af have- og anlægsmaskiner, samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-04-03 tilføjes Vedtægter: 2024-04-03 (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2016-09-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LKJ BILER, VEJEN A/S. (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2024-03-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2020-05-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lunderskovvej 27, 6622 Bække (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-09-08 tilføjes Direktion: Brian Nygaard Nielsen (direktør) (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-09-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2016-09-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-09-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-08 (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-09-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2016-09-08 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-09-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-09-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-09-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-09-08 tilføjes Legale ejere: Brian Nygaard Nielsen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2016-09-08 tilføjes Navne: Vingborg Nielsen Holding ApS (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-09-08 tilføjes Reelle ejere: Brian Nygaard Nielsen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2016-09-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-09-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-09-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-09-08 tilføjes Stiftere: Brian Nygaard Nielsen (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-09-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-09-08 tilføjes Vedtægter: 2016-09-08 (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2016-09-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-09-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-14)