Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | xbrl | ||||
Beliggenhedsadresse | Binavne | Kontaktoplysninger | Kapital | ||||
Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Hjemmeside | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-05 tilføjes Legale ejere: Jess Reese Jacobsen (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2023-12-05 fjernes Legale ejere: Michael Larsen Mark (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2023-12-04 fjernes Legale ejere: Jess Reese Jacobsen (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2023-12-05 tilføjes Reelle ejere: Jess Reese Jacobsen (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2023-12-05 fjernes Reelle ejere: Michael Larsen Mark (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2023-12-04 fjernes Reelle ejere: Jess Reese Jacobsen (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2023-12-05 fjernes Direktion: Michael Larsen Mark (adm. dir.) (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2023-11-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-10-31 fjernes Legale ejere: Carsten Frank Jørgensen (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2022-10-31 fjernes Reelle ejere: Carsten Frank Jørgensen (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2022-05-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høje Støvring 146, 9530 Støvring (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-05-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Høje Støvring 146, 9530 Støvring (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-01-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-09-22 tilføjes Binavne: Idrætsfestival ApS (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2021-09-21 fjernes Binavne: Idrætsfestival IvS (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2021-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høje Støvring 146, 9530 Støvring (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2021-09-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Kaprifolievej 5, 9380 Vestbjerg (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2021-09-21 tilføjes Kontaktoplysninger: jess@sportsmakker.com (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2021-09-20 fjernes Kontaktoplysninger: Jess@sportsmakker.com (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2021-09-15 tilføjes Kapital (Kapital): 40.002,00 (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2021-09-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2021-09-15 tilføjes Navne: Sportsmakker ApS (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2021-09-14 fjernes Navne: Sportsmakker IvS (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2021-09-15 tilføjes Vedtægter: 2021-09-15 (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2021-09-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2021-09-14 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2021-08-01 tilføjes Legale ejere: Carsten Frank Jørgensen (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2021-07-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kaprifolievej 5, 9380 Vestbjerg (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2021-07-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 9, 1., 9000 Aalborg (offentliggjort 2021-07-29)
Den 2021-07-29 tilføjes Kontaktoplysninger: Jess@sportsmakker.com (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2021-07-28 fjernes Kontaktoplysninger: Michael@sportsmakker.com (offentliggjort 2021-07-29)
Den 2021-07-29 tilføjes Legale ejere: Jess Reese Jacobsen, Michael Larsen Mark (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2021-07-28 fjernes Legale ejere: Michael Larsen Mark, Jess Reese Jacobsen (offentliggjort 2021-07-29)
Den 2021-07-29 tilføjes Reelle ejere: Carsten Frank Jørgensen, Jess Reese Jacobsen, Michael Larsen Mark (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2021-07-28 fjernes Reelle ejere: Michael Larsen Mark, Jess Reese Jacobsen (offentliggjort 2021-07-29)
Den 2021-03-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 9, 1., 9000 Aalborg (offentliggjort 2021-07-29)
Den 2019-03-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Gråbrødregade 10, 2., 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-06-01 tilføjes Reelle ejere: Jess Reese Jacobsen (offentliggjort 2021-07-29)
Den 2017-04-01 tilføjes Direktion: Michael Larsen Mark (adm. dir.) (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2017-04-01 tilføjes Legale ejere: Michael Larsen Mark, Jess Reese Jacobsen (offentliggjort 2021-07-29)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 fjernes Direktion: Michael Larsen Mark (direktør) (offentliggjort 2017-04-11)
Den 2017-03-01 fjernes Direktion: Daniel Lindvig Thomsen (direktør) (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2016-11-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gråbrødregade 10, 2., 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2016-11-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Danmarksgade 26, 4. th., 9000 Aalborg (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-11-11 tilføjes Hjemmeside: www.sportsmakker.com (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-11-11 tilføjes Kontaktoplysninger: Michael@sportsmakker.com (offentliggjort 2021-07-29)
Den 2016-11-10 fjernes Kontaktoplysninger: sportsmakker@gmail.com (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-10-01 tilføjes Reelle ejere: Michael Larsen Mark (offentliggjort 2021-07-29)
Den 2016-09-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Danmarksgade 26, 4. th., 9000 Aalborg (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-09-14 tilføjes Binavne: Idrætsfestival IvS (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2016-09-14 tilføjes Direktion: Daniel Lindvig Thomsen (direktør) (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2016-09-14 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at arrangere og facilitere sportsevents, samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-09-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-09-30 (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-09-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-14 (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-09-14 tilføjes Hovedbranche: Andre sportsaktiviteter (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-09-14 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2016-09-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-09-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-09-14 tilføjes Kontaktoplysninger: sportsmakker@gmail.com (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-09-14 tilføjes Navne: Sportsmakker IvS (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2016-09-14 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-09-14 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-09-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-09-14 tilføjes Stiftere: Michael Larsen Mark, Daniel Lindvig Thomsen (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-09-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktørerne i forening (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-09-14 tilføjes Vedtægter: 2016-09-14 (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2016-09-14 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2016-09-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-14)