Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Revisor | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2016-11-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Dit Busselskab.dk ApS. (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2021-02-24 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2021-02-24 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2021-02-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2021-02-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Hornbjergvej 98, 8543 Hornslet (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2021-02-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2021-02-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-13 (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2021-02-24 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2021-02-24 fjernes Legale ejere: Gitte Jul Jensen, Peter Kristian Karlson (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2021-02-24 fjernes Navne: Dit Busselskab Holding ApS (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2021-02-24 fjernes Reelle ejere: Gitte Jul Jensen (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2021-02-24 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2021-02-24 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2021-02-24 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2021-02-24 fjernes Stiftere: Peter Kristian Karlson, Gitte Jul Jensen (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2021-02-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2021-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2021-01-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-19 fjernes Direktion: Gitte Jul Jensen (direktør) (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-19 fjernes Revisor: ECO REVISION ApS (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2020-01-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-12-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2019-12-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-02-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hornbjergvej 98, 8543 Hornslet (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2018-10-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Hornbjergvej 98, 8543 Hornslet (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2017-12-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hornbjergvej 98, 8543 Hornslet (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2016-09-13 tilføjes Direktion: Gitte Jul Jensen (direktør) (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2016-09-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels- og investeringsvirksomhed, herunder at drive virksomhed som holdingselskab. (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2016-09-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2016-09-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-13 (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2016-09-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2016-09-13 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2016-09-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2016-09-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2016-09-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2016-09-13 tilføjes Legale ejere: Gitte Jul Jensen, Peter Kristian Karlson (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2016-09-13 tilføjes Navne: Dit Busselskab Holding ApS (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2016-09-13 tilføjes Reelle ejere: Gitte Jul Jensen (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2016-09-13 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2016-09-13 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2016-09-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2016-09-13 tilføjes Revisor: ECO REVISION ApS (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2016-09-13 tilføjes Stiftere: Peter Kristian Karlson, Gitte Jul Jensen (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2016-09-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2016-09-13 tilføjes Vedtægter: 2016-09-13 (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2016-09-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2016-09-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-19)