Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havneparken 14, 3., 7100 Vejle (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Havneparken 14, 3., 7100 Vejle (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-03-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havneparken 14, 3., 7100 Vejle (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2017-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Havneparken 14, 1. tv., 7100 Vejle (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2016-09-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havneparken 14, 1. tv., 7100 Vejle (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2016-09-13 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Gudmund Pedersen (formand) (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-09-13 tilføjes Direktion: Preben Thorius Lund (direktør) (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-09-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage investeringer i selskaber, som har forretningsmæssige aktiviteter i forbindelse med udvinding af olie og gas fra olie- og gasfelter i Guyana, Sydamerika eller dermed beslægtet virksomhed samt investeringer i andre forretningsområder. (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-09-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-09-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-13 (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-09-13 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-09-13 tilføjes Kapital (Kapital): 2.400.000,00 (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-09-13 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-09-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-09-13 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-09-13 tilføjes Kontaktoplysninger: prl.vejle@gmail.com (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-09-13 tilføjes Legale ejere: SOLE HOLDING ApS, OMNIA INVEST A/S, HANS LYBECKER HOLDING ApS, OLE BJØRN JENSEN HOLDING ApS, PRL0554 ApS, ANDERS BORRING HOLDING ApS (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-13 tilføjes Navne: Guyana Invest A/S (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-09-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-09-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-09-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-09-13 tilføjes Stiftere: SOLE HOLDING ApS, PRL0554 ApS, OMNIA INVEST A/S, OLE BJØRN JENSEN HOLDING ApS, HANS LYBECKER HOLDING ApS, ANDERS BORRING HOLDING ApS (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-09-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med 1 bestyrelsesmedlem, af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-09-13 tilføjes Vedtægter: 2016-09-13 (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-09-13 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-09-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-14)