Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ladegårde 33, 5560 Aarup (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2016-09-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: M.N. Byg ApS. (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Ladegårde 33, 5560 Aarup (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2021-04-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ladegårde 33, 5560 Aarup (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2019-03-01 tilføjes Kontaktoplysninger: mnbyg@mail.com (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-03-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 57, 5492 Vissenbjerg (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2018-03-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-15 tilføjes Legale ejere: Michael Nielsen (offentliggjort 2017-10-29)
Den 2016-09-15 tilføjes Reelle ejere: Michael Nielsen (offentliggjort 2017-10-29)
Den 2016-09-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 57, 5492 Vissenbjerg (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2016-09-13 tilføjes Direktion: Michael Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-09-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-09-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-09-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-13 (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-09-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-09-13 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-09-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-09-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-09-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-09-13 tilføjes Navne: Michael Nielsen Holding ApS (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-09-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-09-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-09-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-09-13 tilføjes Stiftere: Michael Nielsen (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-09-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-09-13 tilføjes Vedtægter: 2016-09-13 (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-09-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-09-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-13)