Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Binavne | ||||
Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Kapital | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Navne | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2023-10-01 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2023-10-01 fjernes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-09-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-06 tilføjes Binavne: Dansk Planteinspektion ApS (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-12-06 tilføjes Vedtægter: 2022-12-06 (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-11-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Messingvej 54, 8940 Randers SV (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovhulevej 10, 8920 Randers NV (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-17 tilføjes Hjemmeside: scoutrobotics.dk (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-17 tilføjes Kontaktoplysninger: pvl@scoutrobotics.dk (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-14 tilføjes Legale ejere: Michael Bundgaard, Kodex-i ApS (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-11-13 fjernes Legale ejere: Michael Bundgaard (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-11-14 tilføjes Reelle ejere: Michael Bundgaard (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-11-13 fjernes Reelle ejere: Michael Bundgaard (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-06-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-06 tilføjes Kapital (Kapital): 71.429,00 (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-06 tilføjes Legale ejere: Michael Bundgaard (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2020-03-06 tilføjes Reelle ejere: Michael Bundgaard, Per Valentin Lund (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2020-03-05 fjernes Reelle ejere: Per Valentin Lund, Per Valentin Lund (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-06 tilføjes Vedtægter: 2020-03-06 (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-24 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2019-06-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2019-06-24 tilføjes Navne: Scout Robotics ApS (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-06-23 fjernes Navne: Scout Robotics IVS (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-06-24 tilføjes Vedtægter: 2019-06-24 (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2019-06-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-06-23 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2019-03-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2019-03-08 tilføjes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2019-03-08 tilføjes Vedtægter: 2019-03-08 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-06 tilføjes Legale ejere: Per Valentin Lund (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2019-03-05 fjernes Legale ejere: Per Valentin Lund (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-26 tilføjes Legale ejere: Per Valentin Lund (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2018-01-25 fjernes Legale ejere: Per Valentin Lund Holding IVS (offentliggjort 2018-01-27)
Den 2018-01-26 tilføjes Reelle ejere: Per Valentin Lund (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2017-10-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-01 tilføjes Legale ejere: Per Valentin Lund Holding IVS (offentliggjort 2018-01-27)
Den 2016-10-01 tilføjes Reelle ejere: Per Valentin Lund (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2016-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovhulevej 10, 8920 Randers NV (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2016-09-09 tilføjes Direktion: Per Valentin Lund (adm. dir.) (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-09-09 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at producere video og billeder vha. droner (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-09-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-03-31 (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-09-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-09 (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-09-09 tilføjes Hovedbranche: Produktion af film og videofilm (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-09-09 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2016-09-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-09-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-09-09 tilføjes Navne: Scout Robotics IVS (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2016-09-09 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-09-09 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-09-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2016-09-09 tilføjes Stiftere: Per Valentin Lund Holding IVS (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-09-09 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktør (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-09-09 tilføjes Vedtægter: 2016-09-09 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2016-09-09 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2016-09-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-13)