Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Kapital | Navne | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Binavne | Beliggenhedsadresse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Reelle ejere | ||||
Tegningsregel | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Kontaktoplysninger | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-01 fjernes Legale ejere: Morten Poul Jensen (offentliggjort 2023-02-04)
Den 2022-06-30 tilføjes Legale ejere: Pactode Holding ApS (offentliggjort 2023-02-04)
Den 2022-06-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-02 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-10-02)
Den 2021-10-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-02)
Den 2021-10-02 tilføjes Navne: Foreno ApS (offentliggjort 2021-10-02)
Den 2021-10-01 fjernes Navne: Foreno IVS (offentliggjort 2021-10-02)
Den 2021-10-02 tilføjes Vedtægter: 2021-10-02 (offentliggjort 2021-10-02)
Den 2021-10-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-02)
Den 2021-10-01 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-02)
Den 2021-10-01 fjernes Binavne: Votira IVS, CodingCave IVS (offentliggjort 2021-10-02)
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandlodsvej 23, 5. th., 2300 København S (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Amagerfælledvej 134, 1. th., 2300 København S (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-09-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amagerfælledvej 134, 1. th., 2300 København S (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2019-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Islands Brygge 38, st. th., 2300 København S (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2018-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Islands Brygge 38, st. th., 2300 København S (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2018-10-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Islands Brygge 38, st. th., 2300 København S (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Islands Brygge 38, st. th., 2300 København S (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Teknikvej 2, 4200 Slagelse (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-20 tilføjes Reelle ejere: Morten Poul Jensen (offentliggjort 2017-10-20)
Den 2016-12-20 tilføjes Legale ejere: Morten Poul Jensen (offentliggjort 2023-02-04)
Den 2016-12-20 fjernes Legale ejere: Peter Bjørnestad Sørensen (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-19 fjernes Legale ejere: Morten Poul Jensen (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-20 tilføjes Tegningsregel: virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-20 tilføjes Vedtægter: 2016-12-20 (offentliggjort 2021-10-02)
Den 2016-12-20 fjernes Direktion: Peter Bjørnestad Sørensen (direktør) (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-19 fjernes Binavne: Manea IVS, Azara IVS (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-23 tilføjes Legale ejere: Morten Poul Jensen, Peter Bjørnestad Sørensen (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teknikvej 2, 4200 Slagelse (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2016-09-13 tilføjes Binavne: Manea IVS, Azara IVS, Votira IVS, CodingCave IVS (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-13 tilføjes Direktion: Peter Bjørnestad Sørensen (direktør) (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med softwareudvikling samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-09-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-09-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-13 (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-09-13 tilføjes Hjemmeside: www.foreno.dk (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-09-13 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-09-13 tilføjes Kapital (Kapital): 24.000,00 (offentliggjort 2021-10-02)
Den 2016-09-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-09-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-09-13 tilføjes Kontaktoplysninger: info@foreno.dk (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-09-13 tilføjes Navne: Foreno IVS (offentliggjort 2021-10-02)
Den 2016-09-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-09-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-09-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-09-13 tilføjes Stiftere: Peter Bjørnestad Sørensen, Morten Poul Jensen (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-09-13 tilføjes Tegningsregel: virksomheden tegnes af to direktører. (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-13 tilføjes Vedtægter: 2016-09-13 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-13 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-02)
Den 2016-09-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-13)