Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Revisor | Direktion | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Binavne | ||||
Navne | Vedtægter | Regnskabs år | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Carl Jacobsens Vej 16, 1. 6., 2500 Valby (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-05-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Carl Jacobsens Vej 16, 1. 6., 2500 Valby (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-05-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-06 tilføjes Revisor: Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-12-06 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-20 tilføjes Direktion: Anna Vadimovna Wiedebaum (direktør) (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2021-07-20 fjernes Direktion: Sami Simila (direktør) (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Carl Jacobsens Vej 16, 1. 6., 2500 Valby (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2021-04-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Carl Jacobsens Vej 16, 1. 6., 2500 Valby (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2020-09-17 tilføjes Direktion: Karl David Öhlund (adm. dir.) (offentliggjort 2020-09-18)
Den 2020-08-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-29 fjernes Direktion: Tommy Olsen (direktør) (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-07-01 fjernes Direktion: Hanne Leena Vikström (direktør) (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-07-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-01 tilføjes Direktion: Tommy Olsen (direktør) (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-18 tilføjes Binavne: NordCredit ApS (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2018-04-16 tilføjes Navne: GF Money Consumer Finance Denmark ApS (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2018-04-15 fjernes Navne: NordCredit ApS (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2018-04-16 tilføjes Vedtægter: 2018-04-16 (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Carl Jacobsens Vej 16, 1. 6., 2500 Valby (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2017-12-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 30, 1260 København K (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2017-02-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2017-02-14 fjernes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2017-02-14 fjernes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2017-02-15 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2017-02-15 tilføjes Vedtægter: 2017-02-15 (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2016-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 30, 1260 København K (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2016-10-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 15, st., 1256 København K (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2016-09-13 fjernes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2017-02-07)
Den 2016-09-01 tilføjes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2017-02-07)
Den 2016-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 15, st., 1256 København K (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2016-09-01 tilføjes Binavne: NordKredit ApS (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-09-01 tilføjes Direktion: Hanne Leena Vikström (direktør) (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2016-09-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med pengeudlån og andre finansielle aktiviteter samt al virksomhed, som efter ledelsens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2016-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-01 (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2016-09-01 tilføjes Hovedbranche: Andre kreditselskaber (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-09-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-09-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-09-01 tilføjes Legale ejere: GF Money Consumer Finance Oy (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2016-09-01 tilføjes Navne: NordCredit ApS (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2016-09-01 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2016-09-01 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2016-09-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-09-01 tilføjes Stiftere: GF Money Consumer Finance Oy (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-09-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-09-01 tilføjes Vedtægter: 2016-09-01 (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2016-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-13)