Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2019-01-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-01-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-01-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-01-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Olfert Fischers Gade 3, 2. 3., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-01-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-01-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-12 (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-01-15 fjernes Hovedbranche: Anden restaurationsvirksomhed (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-01-15 fjernes Legale ejere: Jens-Jakob Brodersen, OY-SAN ApS, JONAS WIBOLTT HAUGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-01-15 fjernes Navne: JSJ Århus IVS (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-01-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-01-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-01-15 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-01-15 fjernes Stiftere: OY-SAN ApS (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-01-15 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2018-12-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2018-12-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2018-10-31 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2018-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2018-08-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2018-08-29 fjernes Direktion: Jens-Jakob Brodersen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2016-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Olfert Fischers Gade 3, 2. 3., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2016-09-12 tilføjes Direktion: Jens-Jakob Brodersen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2016-09-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed fra en foodtruck, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2016-09-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2016-09-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-12 (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2016-09-12 tilføjes Hovedbranche: Anden restaurationsvirksomhed (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2016-09-12 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2016-09-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2016-09-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2016-09-12 tilføjes Legale ejere: Jens-Jakob Brodersen, OY-SAN ApS, JONAS WIBOLTT HAUGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2016-09-12 tilføjes Navne: JSJ Århus IVS (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2016-09-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2016-09-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2016-09-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2016-09-12 tilføjes Stiftere: OY-SAN ApS (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2016-09-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2016-09-12 tilføjes Vedtægter: 2016-09-12 (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2016-09-12 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2016-09-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-29)