Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-28 tilføjes Bestyrelse: Malene Ehrenskjöld (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2022-04-28 fjernes Bestyrelse: Søren Brinkmann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2021-05-27 tilføjes Vedtægter: 2021-05-27 (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-05-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandboulevarden 89, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-09-12 tilføjes Bestyrelse: Søren Brinkmann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2016-09-12 tilføjes Direktion: Michael Jeong-Ill Lee (direktør) (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-09-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er fra en flerhed af investorer at modtage midler ved at udbyde obligationer til offentligheden og at skabe et afkast til obligationsejerne ved investering i fast ejendom, herunder gennem ejerskab af kapitalandele i andre selskaber, samt anden efter bestyrelsens skøn hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-09-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-09-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-12 (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-09-12 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-09-12 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-09-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-09-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-09-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-09-12 tilføjes Legale ejere: NORDENS A/S (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-09-12 tilføjes Navne: Nordens Obligationer VII A/S (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-09-12 tilføjes Reelle ejere: Henrik Hasforth (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2016-09-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-09-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-09-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-09-12 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-09-12 tilføjes Stiftere: NORDENS A/S (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-09-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med bestyrelsens formand eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-09-12 tilføjes Vedtægter: 2016-09-12 (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2016-09-12 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-09-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-12)