Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | Direktion | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2022-09-02 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2022-09-02 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2022-09-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2022-09-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Villekullavej 33, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2022-09-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2022-09-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-09 (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2022-09-02 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2022-09-02 fjernes Kontaktoplysninger: k.skov.kipp@gmail.com (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2022-09-02 fjernes Legale ejere: Marie Louise Skov-Kipp, Kenneth Thor Skov-Kipp (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2022-09-02 fjernes Navne: Skov-Kipp Holding ApS (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2022-09-02 fjernes Reelle ejere: Marie Louise Skov-Kipp, Kenneth Thor Skov-Kipp (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2022-09-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2022-09-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2022-09-02 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2022-09-02 fjernes Stiftere: Marie Louise Skov-Kipp, Kenneth Thor Skov-Kipp (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2022-09-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2016-09-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Algorithm Invest ApS. (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2022-08-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2022-08-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-08-18 fjernes Direktion: Marie Louise Skov-Kipp (direktør) (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2021-07-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Villekullavej 33, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2019-06-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovgårdsvænget 115, 8310 Tranbjerg J (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovgårdsvænget 115, 8310 Tranbjerg J (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2017-09-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Nedertoften 31, 3., 2720 Vanløse (offentliggjort 2017-09-02)
Den 2017-09-02 tilføjes Kontaktoplysninger: k.skov.kipp@gmail.com (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2016-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nedertoften 31, 3., 2720 Vanløse (offentliggjort 2017-09-02)
Den 2016-09-09 tilføjes Direktion: Marie Louise Skov-Kipp (direktør) (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2016-09-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab ved primært at eje aktier og anparter i andre selskaber, samt i øvrigt at drive investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2016-09-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2016-09-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-09 (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2016-09-09 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2016-09-09 tilføjes Kapital (Kapital): 60.000,00 (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2016-09-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2016-09-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2016-09-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2016-09-09 tilføjes Legale ejere: Marie Louise Skov-Kipp, Kenneth Thor Skov-Kipp (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2016-09-09 tilføjes Navne: Skov-Kipp Holding ApS (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2016-09-09 tilføjes Reelle ejere: Marie Louise Skov-Kipp, Kenneth Thor Skov-Kipp (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2016-09-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2016-09-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2016-09-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2016-09-09 tilføjes Stiftere: Marie Louise Skov-Kipp, Kenneth Thor Skov-Kipp (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2016-09-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2016-09-09 tilføjes Vedtægter: 2016-09-09 (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2016-09-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2016-09-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-18)