Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2022-07-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-07-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-07-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-07-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnsø Møllevej 13, 4591 Føllenslev (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-07-05 fjernes Direktion: Hanne Margrethe Hofby (direktør) (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-07-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-07-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-07 (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-07-05 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-07-05 fjernes Legale ejere: Hanne Margrethe Hofby (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-07-05 fjernes Navne: H.-H.- Holding IVS (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-07-05 fjernes Reelle ejere: Hanne Margrethe Hofby (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-07-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-07-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-07-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-07-05 fjernes Stiftere: Hanne Margrethe Hofby (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-07-05 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2016-09-12 sletter virksomheden Ejerskaber: City tag-facade ApS. (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2021-07-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnsø Møllevej 13, 4591 Føllenslev (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2016-09-07 tilføjes Direktion: Hanne Margrethe Hofby (direktør) (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2016-09-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter, formueforvaltning og anden formuepleje og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2016-09-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2016-09-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-07 (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2016-09-07 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2016-09-07 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000,00 (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2016-09-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2016-09-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2016-09-07 tilføjes Legale ejere: Hanne Margrethe Hofby (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2016-09-07 tilføjes Navne: H.-H.- Holding IVS (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2016-09-07 tilføjes Reelle ejere: Hanne Margrethe Hofby (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2016-09-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2016-09-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2016-09-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2016-09-07 tilføjes Stiftere: Hanne Margrethe Hofby (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2016-09-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2016-09-07 tilføjes Vedtægter: 2016-09-07 (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2016-09-07 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2016-09-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-07-05)