Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Navne | Vedtægter | Direktion | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Værkstedvej 35, 2500 Valby (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2024-08-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Værkstedvej 55, 2500 Valby (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-01-11 tilføjes Navne: Irina Boersma ApS (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2019-01-10 fjernes Navne: Irina Boersma & Peter Krasilnikoff ApS (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2019-01-11 tilføjes Vedtægter: 2019-01-11 (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2019-01-11 fjernes Direktion: Peter Nicolaj Krasilnikoff (direktør) (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Værkstedvej 55, 2500 Valby (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2018-01-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Sturlasgade 12, 2300 København S (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sturlasgade 12, 2300 København S (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2017-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Sturlasgade 12, 2300 København S (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-09-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sturlasgade 12, 2300 København S (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2016-09-07 tilføjes Direktion: Peter Nicolaj Krasilnikoff (direktør) (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2016-09-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive fotografvirksomhed samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-09-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-09-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-07 (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-09-07 tilføjes Hovedbranche: Fotografisk virksomhed (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-09-07 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-09-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-09-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-09-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-09-07 tilføjes Legale ejere: Irina Boersma César Machado (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-07 tilføjes Navne: Irina Boersma & Peter Krasilnikoff ApS (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2016-09-07 tilføjes Reelle ejere: Irina Boersma César Machado (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2016-09-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-09-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-09-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-09-07 tilføjes Stiftere: Irina Boersma César Machado (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-09-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-09-07 tilføjes Vedtægter: 2016-09-07 (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2016-09-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-09-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-12)