Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Kapital | Legale ejere | Reelle ejere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kontaktoplysninger | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Direktion | Årsbeskæftigelse | Hjemmeside | ||||
Binavne | Navne | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-20 tilføjes Bestyrelse: Hanne Shapiro (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-06-20 fjernes Bestyrelse: Peter Lind Damkjær (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dronningens Tværgade 4, 1., 1302 København K (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-05-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Artillerivej 86, 2300 København S (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-04-28 tilføjes Bestyrelse: Peter Lind Damkjær (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-04-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med at tilbyde IT-løsninger samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn har forbindelse hermed (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2023-04-28 tilføjes Kapital (Kapital): 69.363,00 (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2023-04-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2023-04-28 tilføjes Legale ejere: ME79 Holding ApS, Linse Invest ApS, Kimmo ApS, UDV The Nest Fund K/S, 70 Ventures Accel, KŪB (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2023-04-27 fjernes Legale ejere: ME79 Holding ApS, Kimmo ApS, Linse Invest ApS (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2023-04-28 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Egehave (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2023-04-28 fjernes Reelle ejere: Kim Steenkjær Mortensen, Peter Lind Damkjær (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2023-04-27 fjernes Reelle ejere: Mikkel Egehave (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2023-04-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med en direktør, eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2023-04-28 tilføjes Vedtægter: 2023-04-28 (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-29 tilføjes Kontaktoplysninger: mikkel@diplomasafe.com (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2022-04-28 fjernes Kontaktoplysninger: info@diplomasafe.com (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2022-01-10 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-01-30)
Den 2022-01-10 fjernes Revisor: REVIPOINT STATSAUTORISEREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2022-01-30)
Den 2021-07-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-15 tilføjes Revisor: REVIPOINT STATSAUTORISEREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2022-01-30)
Den 2021-03-15 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2020-08-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-07-26 tilføjes Legale ejere: Linse Invest ApS (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2019-07-25 fjernes Legale ejere: Linse Invest ApS (offentliggjort 2019-08-03)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-29 tilføjes Legale ejere: Linse Invest ApS (offentliggjort 2019-08-03)
Den 2019-05-29 fjernes Legale ejere: PETER LIND DAMKJÆR HOLDING ApS (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-20 tilføjes Legale ejere: PETER LIND DAMKJÆR HOLDING ApS, ME79 Holding ApS, Kimmo ApS (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-20 fjernes Legale ejere: Gemal Invest IVS (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2019-05-19 fjernes Legale ejere: ME79 Holding ApS, Kimmo ApS, PETER LIND DAMKJÆR HOLDING ApS (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2019-05-20 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Egehave, Kim Steenkjær Mortensen, Peter Lind Damkjær (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2019-05-19 fjernes Reelle ejere: Mikkel Egehave (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2019-05-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører. (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2019-05-13 tilføjes Vedtægter: 2019-05-13 (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2019-05-01 tilføjes Direktion: Kim Steenkjær Mortensen (direktør) (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Artillerivej 86, 2300 København S (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2019-03-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 23, 1. th., 2300 København S (offentliggjort 2019-03-30)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-26 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2018-10-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2018-10-26 tilføjes Legale ejere: ME79 Holding ApS, Kimmo ApS, PETER LIND DAMKJÆR HOLDING ApS, Gemal Invest IVS (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2018-10-25 fjernes Legale ejere: ME79 Holding ApS, PETER LIND DAMKJÆR HOLDING ApS (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2018-10-26 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Egehave (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2018-10-26 fjernes Reelle ejere: Peter Lind Damkjær (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2018-10-25 fjernes Reelle ejere: Mikkel Egehave (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2018-10-26 tilføjes Vedtægter: 2018-10-26 (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-21 fjernes Legale ejere: Kyed Invest IVS (offentliggjort 2018-05-20)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-11-09 tilføjes Kapital (Kapital): 181.488,00 (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2017-11-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2017-11-09 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Egehave, Peter Lind Damkjær (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2017-11-09 tilføjes Vedtægter: 2017-11-09 (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-10-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 23, 1. th., 2300 København S (offentliggjort 2019-03-30)
Den 2017-10-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Ringdams Kobbel 54, 7100 Vejle (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-10-19 tilføjes Hjemmeside: diplomasafe.com (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-10-19 tilføjes Kontaktoplysninger: info@diplomasafe.com (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-07 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2017-09-07 fjernes Revisor: Revi-Invest A/S (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-05 tilføjes Direktion: Mikkel Egehave (direktør) (offentliggjort 2017-05-05)
Den 2017-05-05 tilføjes Kapital (Kapital): 147.005,00 (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2017-05-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2017-05-05 tilføjes Legale ejere: Kyed Invest IVS, ME79 Holding ApS, PETER LIND DAMKJÆR HOLDING ApS (offentliggjort 2018-05-20)
Den 2017-05-04 fjernes Legale ejere: PETER LIND DAMKJÆR HOLDING ApS (offentliggjort 2017-05-05)
Den 2017-05-05 tilføjes Vedtægter: 2017-05-05 (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2017-03-31 tilføjes Binavne: Selskabet af 5. september 2016 ApS (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2017-03-31 tilføjes Navne: Diplomasafe ApS (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2017-03-30 fjernes Navne: Selskabet af 5. september 2016 ApS (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2017-03-31 tilføjes Vedtægter: 2017-03-31 (offentliggjort 2017-05-05)
Den 2016-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ringdams Kobbel 54, 7100 Vejle (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2016-09-09 tilføjes Direktion: Peter Lind Damkjær (direktør) (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-09-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at tilbyde IT-løsninger (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2016-09-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-09-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-09 (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-09-09 tilføjes Hovedbranche: Andre informationstjenester i.a.n. (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-09-09 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-05-05)
Den 2016-09-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-05-05)
Den 2016-09-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-09-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-09-09 tilføjes Legale ejere: PETER LIND DAMKJÆR HOLDING ApS (offentliggjort 2017-05-05)
Den 2016-09-09 tilføjes Navne: Selskabet af 5. september 2016 ApS (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2016-09-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-09-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-09-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-09-09 tilføjes Revisor: Revi-Invest A/S (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2016-09-09 tilføjes Stiftere: PETER LIND DAMKJÆR HOLDING ApS (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-09-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2016-09-09 tilføjes Vedtægter: 2016-09-09 (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2016-09-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-09-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-12)