Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Direktion | Revisor | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2019-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2019-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2019-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2019-08-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Fjordmarken 3, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2019-08-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2019-08-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-09 (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2019-08-19 fjernes Hovedbranche: Andre personlige serviceydelser i.a.n. (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2019-08-19 fjernes Legale ejere: Philip Andresen (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2019-08-19 fjernes Navne: Andresens ApS (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2019-08-19 fjernes ObligatoriskEmail: Haderslev@houseofink.dk (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2019-08-19 fjernes Reelle ejere: Philip Andresen (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2019-08-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2019-08-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2019-08-19 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2019-08-19 fjernes Stiftere: Philip Andresen (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2019-08-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2019-07-27 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2018-11-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2018-11-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-08-21 fjernes Direktion: Philip Andresen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-08-21 fjernes Revisor: REVISIONSCENTRET AABENRAA & PADBORG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2017-09-08 fjernes Direktion: Thomas Witte (direktør) (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-06-01 tilføjes Direktion: Thomas Witte (direktør) (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-06-01 fjernes Direktion: Tommy Hansen Andresen (direktør) (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-06-01 tilføjes Legale ejere: Philip Andresen (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2017-06-01 fjernes Legale ejere: Tommy Hansen Andresen (offentliggjort 2017-07-18)
Den 2017-06-01 tilføjes Reelle ejere: Philip Andresen (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2017-02-17 tilføjes ObligatoriskEmail: Haderslev@houseofink.dk (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2017-01-01 fjernes Direktion: Philip Andresen (direktør) (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2017-01-01 fjernes Legale ejere: Philip Andresen (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2016-10-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fjordmarken 3, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2016-10-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Lavgade 2, 1. th., 6100 Haderslev (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2016-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lavgade 2, 1. th., 6100 Haderslev (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2016-09-09 tilføjes Direktion: Philip Andresen (direktør) (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2016-09-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive tatoverings- og piercingvirksomhed samt anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2016-09-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2016-09-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-09 (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2016-09-09 tilføjes Hovedbranche: Andre personlige serviceydelser i.a.n. (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2016-09-09 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2016-09-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2016-09-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2016-09-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2016-09-09 tilføjes Legale ejere: Philip Andresen, Tommy Hansen Andresen (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2016-09-09 tilføjes Navne: Andresens ApS (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2016-09-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2016-09-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2016-09-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2016-09-09 tilføjes Revisor: REVISIONSCENTRET AABENRAA & PADBORG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2016-09-09 tilføjes Stiftere: Philip Andresen (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2016-09-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2016-09-09 tilføjes Vedtægter: 2016-09-09 (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2016-09-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2016-09-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-21)