Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Vedtægter | ||||
Legale ejere | Kapital | Hovedbranche | Tegningsregel | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gdanskgade 18, 12., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Gdanskgade 18, 12., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2016-09-06 sletter virksomheden Ejerskaber: CIP Holding 6 ApS. (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2016-09-06 sletter virksomheden Ejerskaber: Copenhagen Infrastructure Partners P/S. (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2016-09-06 sletter virksomheden Ejerskaber: Vestas Infrastructure Invest ApS. (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2017-03-29 sletter virksomheden Ejerskaber: CIV III 2017 GP APS. (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2017-04-03 sletter virksomheden Ejerskaber: CIV III 2017 K/S. (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2017-04-25 sletter virksomheden Ejerskaber: CIV III US K/S. (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2017-11-27 sletter virksomheden Ejerskaber: Asen 1 ApS. (offentliggjort 2022-10-21)
Den 2018-03-23 sletter virksomheden Ejerskaber: CIV III 2017 K/S. (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2018-12-11 sletter virksomheden Ejerskaber: ASEN 2 ApS. (offentliggjort 2022-10-21)
Den 2018-12-19 sletter virksomheden Ejerskaber: CI NMF I GP ApS. (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2018-12-19 sletter virksomheden Ejerskaber: Copenhagen Infrastructure New Markets Fund I K/S. (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2019-03-18 sletter virksomheden Ejerskaber: ASEN 4 ApS. (offentliggjort 2022-10-21)
Den 2019-05-03 sletter virksomheden Ejerskaber: CIV III US K/S. (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2019-05-03 sletter virksomheden Ejerskaber: ECIV III 2017 K/S. (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2019-05-22 sletter virksomheden Ejerskaber: ASEN 3 ApS. (offentliggjort 2022-10-21)
Den 2019-10-21 sletter virksomheden Ejerskaber: CI NMF I CIV GP ApS. (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2019-12-02 sletter virksomheden Ejerskaber: CI Artemis II GP ApS. (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2019-12-02 sletter virksomheden Ejerskaber: Copenhagen Infrastructure IV K/S. (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2019-12-03 sletter virksomheden Ejerskaber: CI Artemis II K/S. (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2019-12-10 sletter virksomheden Ejerskaber: Copenhagen Infrastructure IV GP ApS. (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2020-03-24 sletter virksomheden Ejerskaber: CI IV Sponsor Investor GP ApS. (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2020-03-24 sletter virksomheden Ejerskaber: CI IV Sponsor Investor K/S. (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2020-03-24 sletter virksomheden Ejerskaber: CI IV Sponsor Investor US K/S. (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2020-05-01 sletter virksomheden Ejerskaber: CIP Holding 6 ApS. (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2020-05-04 sletter virksomheden Ejerskaber: NIO CIV I GP ApS. (offentliggjort 2022-10-21)
Den 2020-06-15 sletter virksomheden Ejerskaber: ATKL Brasiliana GP ApS. (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2020-06-15 sletter virksomheden Ejerskaber: CI IV Sponsor Investor K/S. (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2020-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Selskabet af 01.07.2020 ApS. (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2020-09-21 sletter virksomheden Ejerskaber: CI IV Sponsor Investor F&F GP ApS. (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2020-09-21 sletter virksomheden Ejerskaber: CI IV Sponsor Investor F&F K/S. (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-10-20 sletter virksomheden Ejerskaber: EnergiØ I GP ApS. (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2020-10-20 sletter virksomheden Ejerskaber: EnergiØ I K/S. (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2020-12-17 sletter virksomheden Ejerskaber: Vestas Infrastructure Invest ApS. (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2020-12-29 sletter virksomheden Ejerskaber: Copenhagen Infrastructure Partners GP Interests Holding GP ApS. (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2020-12-29 sletter virksomheden Ejerskaber: Copenhagen Infrastructure Partners GP Interests Holding K/S. (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2020-12-29 sletter virksomheden Ejerskaber: Copenhagen Infrastructure Partners Holding P/S. (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2021-01-27 sletter virksomheden Ejerskaber: CIV II 2014 K/S. (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2021-02-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Asen 5 ApS. (offentliggjort 2022-10-21)
Den 2021-02-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Copenhagen Infrastructure Partners Holding P/S. (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2021-02-05 sletter virksomheden Ejerskaber: CIV 24 OCTOBER 2012 K/S. (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2021-03-17 sletter virksomheden Ejerskaber: SP InvestCo 1 ApS. (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-05-31 sletter virksomheden Ejerskaber: Asen 6 ApS. (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2022-06-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CIP Holding 6 ApS. (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gdanskgade 18, 12., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-02-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Amerika Plads 29, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-19 tilføjes Vedtægter: 2021-05-19 (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2021-05-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-24 tilføjes Legale ejere: CIP MidCo 5 ApS (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2021-03-24 fjernes Legale ejere: Torsten Lodberg Smed (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2021-01-27 tilføjes Kapital (Kapital): 50.200,00 (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2021-01-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2021-01-27 tilføjes Vedtægter: 2021-01-27 (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2021-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amerika Plads 29, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2021-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 43, 2100 København Ø (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-11-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2020-11-20)
Den 2020-11-19 tilføjes Direktion: Thomas Hinrichsen (direktør) (offentliggjort 2020-11-20)
Den 2020-11-19 tilføjes Vedtægter: 2020-11-19 (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2020-10-26 tilføjes Vedtægter: 2020-10-26 (offentliggjort 2020-11-20)
Den 2020-07-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-28 tilføjes Kapital (Kapital): 50.100,00 (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2016-10-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2016-10-28 tilføjes Vedtægter: 2016-10-28 (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2016-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 43, 2100 København Ø (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2016-09-06 tilføjes Direktion: Torsten Lodberg Smed (direktør) (offentliggjort 2016-09-08)
Den 2016-09-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og at drive handels- og investeringsvirksomhed samt anden virksomhed beslægtet hermed. (offentliggjort 2016-09-08)
Den 2016-09-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-09-08)
Den 2016-09-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-06 (offentliggjort 2016-09-08)
Den 2016-09-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2016-09-06 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-09-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-09-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-09-08)
Den 2016-09-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-09-08)
Den 2016-09-06 tilføjes Legale ejere: Torsten Lodberg Smed (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2016-09-06 tilføjes Navne: CIP Holding 5 ApS (offentliggjort 2016-09-08)
Den 2016-09-06 tilføjes Reelle ejere: Torsten Lodberg Smed (offentliggjort 2017-07-25)
Den 2016-09-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-08)
Den 2016-09-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-08)
Den 2016-09-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-09-08)
Den 2016-09-06 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-09-08)
Den 2016-09-06 tilføjes Stiftere: Simon Krogh (offentliggjort 2016-09-08)
Den 2016-09-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-11-20)
Den 2016-09-06 tilføjes Vedtægter: 2016-09-06 (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-09-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-08)
Den 2016-09-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-08)