Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Hovedbranche | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndervejen 2, 6340 Kruså (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2024-04-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Amager Boulevard 4, 5. tv., 2300 København S (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2016-09-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NKVH Consulting ApS. (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2017-02-08 sletter virksomheden Ejerskaber: Comedus ApS. (offentliggjort 2019-10-29)
Den 2018-02-06 sletter virksomheden Ejerskaber: Comedus edition ApS. (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2019-04-09 sletter virksomheden Ejerskaber: la puissance ApS. (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2019-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Comedus ApS. (offentliggjort 2019-10-29)
Den 2023-08-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amager Boulevard 4, 5. tv., 2300 København S (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2022-09-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Knud Højgaards Vej 9, 2860 Søborg (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-07-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2022-07-17 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2022-07-18 fjernes Revisor: Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2022-07-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-16 tilføjes Revisor: Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2022-06-16 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2021-08-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-07-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Knud Højgaards Vej 9, 2860 Søborg (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2019-09-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndervejen 2, 6340 Kruså (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2019-07-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-08 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2019-04-08 fjernes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2018-06-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-29 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2018-05-29 fjernes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 31. JANUAR 2014 (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2017-04-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-30 tilføjes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 31. JANUAR 2014 (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2016-09-30 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2016-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndervejen 2, 6340 Kruså (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2016-07-07 tilføjes Direktion: Nicolas Jules Georges Vahé (direktør) (offentliggjort 2016-09-08)
Den 2016-07-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og produktion af fødevarer, restaurant samt formueforvaltning. (offentliggjort 2016-09-08)
Den 2016-07-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-09-08)
Den 2016-07-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-05 (offentliggjort 2016-09-08)
Den 2016-07-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2016-07-07 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-09-08)
Den 2016-07-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-09-08)
Den 2016-07-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-09-08)
Den 2016-07-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-09-08)
Den 2016-07-07 tilføjes Legale ejere: Nicolas Jules Georges Vahé (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2016-07-07 tilføjes Navne: NKVH Invest ApS (offentliggjort 2016-09-08)
Den 2016-07-07 tilføjes Reelle ejere: Nicolas Jules Georges Vahé (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2016-07-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-08)
Den 2016-07-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-08)
Den 2016-07-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2016-07-07 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2016-07-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2016-09-08)
Den 2016-07-07 tilføjes Vedtægter: 2016-07-07 (offentliggjort 2016-09-08)
Den 2016-07-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-08)
Den 2016-07-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-08)