Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | xbrl | Beliggenhedsadresse | Kapital | ||||
Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Revision fravalgt | Revisor | Årsbeskæftigelse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-01 tilføjes Legale ejere: LAWINAWI Holding ApS (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-11-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ejbyvej 10, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2022-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Ejbyvej 10, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2022-02-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-08 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-07-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-07-08 tilføjes Navne: HATCH & CO ApS (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-07-07 fjernes Navne: HATCH IVS (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-07-08 tilføjes Vedtægter: 2020-07-08 (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-07-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-07-07 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-01-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-12-18 fjernes Legale ejere: Nicolai Gunni Lyngholm Jørgensen (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-03-13)
Den 2018-03-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-03-13)
Den 2018-03-14 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2018-03-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-09-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ejbyvej 10, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2016-09-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Gormsgade 12, 8260 Viby J (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-09-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gormsgade 12, 8260 Viby J (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-09-07 tilføjes Direktion: Nicolai Gunni Lyngholm Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2016-09-08)
Den 2016-09-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er rådgivning og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-09-08)
Den 2016-09-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-09-30 (offentliggjort 2016-09-08)
Den 2016-09-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-07 (offentliggjort 2016-09-08)
Den 2016-09-07 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2016-09-07 tilføjes Kapital (Kapital): 6.000,00 (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2016-09-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-09-08)
Den 2016-09-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-09-08)
Den 2016-09-07 tilføjes Legale ejere: Nicolai Gunni Lyngholm Jørgensen, SEBASTIUS HOLDING ApS (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2016-09-07 tilføjes Navne: HATCH IVS (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2016-09-07 tilføjes Reelle ejere: Nicolai Gunni Lyngholm Jørgensen (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2016-09-07 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-09-08)
Den 2016-09-07 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-09-08)
Den 2016-09-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-03-13)
Den 2016-09-07 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2016-09-07 tilføjes Stiftere: SEBASTIUS HOLDING ApS (offentliggjort 2016-09-08)
Den 2016-09-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2016-09-08)
Den 2016-09-07 tilføjes Vedtægter: 2016-09-07 (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2016-09-07 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2016-09-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-08)