Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Poul Bohn Christoffersen | 25.03.2021 | adm. dir |
Gunnar Thrane Minds | 25.03.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Schiøtt Sørensen | 06.09.2016 | 31.03.2023 | direktør |
Poul Bohn Christoffersen | 06.09.2016 | 24.03.2021 | direktør |
Søren Minds | 06.09.2016 | 30.04.2018 | direktør |