Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Direktion | Revisor | ||||
Reelle ejere | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2022-01-01 tilføjes Bestyrelse: Mark Ravnebæk Møller (formand) (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2022-01-01 tilføjes Direktion: Esben Møller (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2021-12-31 fjernes Bestyrelse: Esben Møller (formand) (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2021-12-31 fjernes Direktion: Steen Bjørnebo Adamsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2021-02-24 tilføjes Bestyrelse: Esben Møller (formand) (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2021-02-24 fjernes Bestyrelse: Jan Bo Allermann (formand) (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-02-23 fjernes Bestyrelse: Esben Møller (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-02-24 tilføjes Revisor: ROBÆK Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-02-24 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-01-04 tilføjes Reelle ejere: Esben Møller (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-01-04 fjernes Reelle ejere: Jan Bo Allermann, Klaus Jørgen Allermann (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-01-03 fjernes Reelle ejere: Esben Møller (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-01-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-24 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredstrupvej 50, 8500 Grenaa (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2016-09-01 tilføjes Bestyrelse: Esben Møller (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2016-09-01 tilføjes Direktion: Steen Bjørnebo Adamsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2016-09-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udleje enheder til beboelse/kontor eller lignende til såvel det offentlige som til private virksomheder og dermed beslægtet virksomheder (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2016-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-09-30 (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2016-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-01 (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2016-09-01 tilføjes Hjemmeside: www.hsm.dk (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2016-09-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2016-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2016-09-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2016-09-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2016-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2016-09-01 tilføjes Kontaktoplysninger: hsm@hsm.dk (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2016-09-01 tilføjes Legale ejere: Box Living Grenaa A/S (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2016-09-01 tilføjes Navne: BOX Living udlejning Grenaa ApS (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2016-09-01 tilføjes Reelle ejere: Esben Møller, Jan Bo Allermann, Klaus Jørgen Allermann (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2016-09-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2016-09-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2016-09-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2016-09-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2016-09-01 tilføjes Stiftere: Box Living Grenaa A/S (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2016-09-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktør, 3 bestyrelsesmedlemmer i forening, eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2016-09-01 tilføjes Vedtægter: 2016-09-01 (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2016-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2016-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-07)