Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2017-04-25 sletter virksomheden Ejerskaber: Shooters IvS. (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2019-04-25 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-04-25 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-04-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-04-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-04-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-07)
Den 2019-04-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Ådalen 111, 9700 Brønderslev (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-04-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-09-30 (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-04-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-06 (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-04-25 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-04-25 fjernes Legale ejere: Pia Grønhøj (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-04-25 fjernes Navne: Living Green IvS (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-04-25 fjernes Reelle ejere: Pia Grønhøj (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-04-25 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-04-25 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-04-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-04-25 fjernes Stiftere: Pia Grønhøj (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-04-25 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-04-07 fjernes Direktion: Pia Grønhøj (adm. dir.) (offentliggjort 2019-04-07)
Den 2018-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ådalen 111, 9700 Brønderslev (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2018-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Ådalen 111, 9700 Brønderslev (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-03-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ådalen 111, 9700 Brønderslev (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2016-09-06 tilføjes Direktion: Pia Grønhøj (adm. dir.) (offentliggjort 2019-04-07)
Den 2016-09-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er handelsvirksomhed, samt anden hermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2016-09-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-09-30 (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2016-09-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-06 (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2016-09-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2016-09-06 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2016-09-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2016-09-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2016-09-06 tilføjes Legale ejere: Pia Grønhøj (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2016-09-06 tilføjes Navne: Living Green IvS (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2016-09-06 tilføjes Reelle ejere: Pia Grønhøj (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2016-09-06 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2016-09-06 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2016-09-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2016-09-06 tilføjes Stiftere: Pia Grønhøj (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2016-09-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2019-04-07)
Den 2016-09-06 tilføjes Vedtægter: 2016-09-06 (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2016-09-06 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2016-09-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-07)