Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Kvartalsbeskæftigelse | Direktion | ||||
Dekret | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-06-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2020-06-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2020-06-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2020-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredsten 23, 6470 Sydals (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2020-06-22 fjernes Bibranche: Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2020-06-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2020-06-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-06 (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2020-06-22 fjernes Hjemmeside: www.lwbioenergi.dk (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2020-06-22 fjernes Hovedbranche: VVS- og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2020-06-22 fjernes Legale ejere: Lars Wolf (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2020-06-22 fjernes Navne: LW BioEnergi ApS (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2020-06-22 fjernes Reelle ejere: Lars Wolf (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2020-06-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2020-06-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2020-06-22 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2020-06-22 fjernes Stiftere: Lars Wolf (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2020-06-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2020-05-27 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2019-06-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-06-15)
Den 2019-06-11 fjernes Direktion: Lars Wolf (direktør) (offentliggjort 2019-06-15)
Den 2019-06-14 Statstidende Dekret
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-06-01 tilføjes Hjemmeside: www.lwbioenergi.dk (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2016-10-01 tilføjes Bibranche: Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2016-10-01 tilføjes Hovedbranche: VVS- og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2016-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2016-09-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2016-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredsten 23, 6470 Sydals (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2016-09-06 tilføjes Direktion: Lars Wolf (direktør) (offentliggjort 2019-06-15)
Den 2016-09-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er import og eksport af enhver art, køb og salg af varer og dermed beslægtet virksomhed, samt eje fast ejendom og udlejning og forvaltning og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2016-09-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2016-09-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-06 (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2016-09-06 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2016-09-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2016-09-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2016-09-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2016-09-06 tilføjes Legale ejere: Lars Wolf (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2016-09-06 tilføjes Navne: LW BioEnergi ApS (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2016-09-06 tilføjes Reelle ejere: Lars Wolf (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2016-09-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2016-09-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2016-09-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2016-09-06 tilføjes Stiftere: Lars Wolf (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2016-09-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2019-06-15)
Den 2016-09-06 tilføjes Vedtægter: 2016-09-06 (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2016-09-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2016-09-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-06-15)