Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-19 tilføjes Direktion: Fehmi Yilmaz (direktør) (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2022-04-19 fjernes Direktion: Hüseyin Yilmaz (direktør) (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2022-04-19 tilføjes Legale ejere: YAK Holding ApS (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2022-04-19 fjernes Legale ejere: Hüseyin Yilmaz (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2022-04-19 tilføjes Reelle ejere: Fehmi Yilmaz (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2022-04-19 fjernes Reelle ejere: Hüseyin Yilmaz (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2022-04-19 tilføjes Vedtægter: 2022-04-19 (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2022-04-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søhesten 32, 2635 Ishøj (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-04-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Søhesten 16, 2635 Ishøj (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søhesten 16, 2635 Ishøj (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2018-10-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Søhesten 16, 2635 Ishøj (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-06-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søhesten 16, 2635 Ishøj (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2016-09-06 tilføjes Direktion: Hüseyin Yilmaz (direktør) (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2016-09-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor restauration, og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-09-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-09-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-06 (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-09-06 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-09-06 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-09-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-09-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-09-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-09-06 tilføjes Legale ejere: Hüseyin Yilmaz (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2016-09-06 tilføjes Navne: Cafe-Sesa ApS (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-09-06 tilføjes Reelle ejere: Hüseyin Yilmaz (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2016-09-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-09-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-09-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-09-06 tilføjes Stiftere: Hüseyin Yilmaz (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-09-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-09-06 tilføjes Vedtægter: 2016-09-06 (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2016-09-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-09-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-06)