Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kontaktoplysninger | Vedtægter | Navne | ||||
Hovedbranche | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Direktion | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Revisor | ||||
Kapital | Bestyrelse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-25 tilføjes Kontaktoplysninger: info@dh.partner.dk (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-24 fjernes Kontaktoplysninger: info@lumex.dk (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-04-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-28 tilføjes Vedtægter: 2022-03-28 (offentliggjort 2022-04-28)
Den 2021-03-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-31 tilføjes Navne: D+H Danmark A/S (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-07-30 fjernes Navne: D+H Lumex A/S (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-07-31 tilføjes Vedtægter: 2020-07-31 (offentliggjort 2022-04-28)
Den 2020-04-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2019-12-31 fjernes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-04-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-01 fjernes Direktion: Stefan Decknatel (direktør) (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bløden 2, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-10-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnepladsen 12, 2., 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-10-09 tilføjes Hjemmeside: www.lumex.dk (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-10-09 tilføjes Kontaktoplysninger: info@lumex.dk (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-08 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2017-05-08 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2017-05-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-02 tilføjes Direktion: Stefan Decknatel (direktør) (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2017-01-02 fjernes Direktion: Nina Waffenschmidt (direktør) (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-12-19 tilføjes Kapital (Kapital): 501.000,00 (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2016-12-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2016-12-19 tilføjes Vedtægter: 2016-12-19 (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnepladsen 12, 2., 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2016-09-06 tilføjes Bestyrelse: Christoph Kern (formand) (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-09-06 tilføjes Direktion: Nina Waffenschmidt (direktør) (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2016-09-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels- og industrivirksomhed, herunder produktion, distribution og markedsføring af produkter og udstyr vedrørende brand- og varmeventilation samt naturlig ventilation og hertil relaterede produkter og ydelser, samt direkte eller indirekte at drive anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbunden dermed. (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-09-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-09-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-06 (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-09-06 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2016-09-06 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2016-09-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2016-09-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-09-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-09-06 tilføjes Legale ejere: D+H Mechatronic AG (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2016-09-06 tilføjes Navne: D+H Lumex A/S (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2016-09-06 tilføjes Reelle ejere: Dirk Dingfelder (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2016-09-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-09-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-09-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-09-06 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2016-09-06 tilføjes Stiftere: Dingfelder + Hadler AG (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-09-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-09-06 tilføjes Vedtægter: 2016-09-06 (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2016-09-06 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-09-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-06)