Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Tegningsregel | Kapital | ||||
Navne | Regnskabs år | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2018-11-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Norqi ApS. (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2020-02-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-06-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2017-07-04)
Den 2017-06-27 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-07-04)
Den 2017-06-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-07-04)
Den 2017-06-27 tilføjes Navne: J. Larfort Holding ApS (offentliggjort 2017-07-04)
Den 2017-06-26 fjernes Navne: J. Larfort Holding IVS (offentliggjort 2017-07-04)
Den 2017-06-27 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-07-04)
Den 2017-06-27 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-07-04)
Den 2017-06-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-07-04)
Den 2017-06-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-07-04)
Den 2017-06-27 tilføjes Vedtægter: 2017-06-27 (offentliggjort 2017-07-04)
Den 2017-06-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-07-04)
Den 2017-06-26 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-07-04)
Den 2016-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østrupvej 46, 5210 Odense NV (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-08-29 tilføjes Direktion: Jesper Bang Larfort (direktør) (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-08-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med forretningsudvikling, eje aktier og anparter i andre virksomheder samt anden hermed forbundet aktivitet. (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-08-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-09-30 (offentliggjort 2017-07-04)
Den 2016-08-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-08-29 (offentliggjort 2017-07-04)
Den 2016-08-29 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-08-29 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2017-07-04)
Den 2016-08-29 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-08-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): null (offentliggjort 2017-07-04)
Den 2016-08-29 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-08-29 tilføjes Kontaktoplysninger: jlarfort@hotmail.com (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-08-29 tilføjes Legale ejere: Jesper Bang Larfort (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2016-08-28 fjernes Legale ejere: Jesper Bang Larfort (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2016-08-12 tilføjes Legale ejere: Jesper Bang Larfort (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2016-08-29 tilføjes Navne: J. Larfort Holding IVS (offentliggjort 2017-07-04)
Den 2016-08-29 tilføjes Reelle ejere: Jesper Bang Larfort (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2016-08-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-07-04)
Den 2016-08-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-07-04)
Den 2016-08-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-08-29 tilføjes Stiftere: Jesper Bang Larfort (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-08-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2017-07-04)
Den 2016-08-29 tilføjes Vedtægter: 2016-08-29 (offentliggjort 2017-07-04)
Den 2016-08-29 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-07-04)
Den 2016-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-06)