Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Vedtægter | Revision fravalgt | Kapital | Navne | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-01 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2023-10-01 fjernes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2016-09-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: N Group Holding ApS. (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2020-06-04 sletter virksomheden Ejerskaber: Norh Capital ApS. (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2020-12-22 sletter virksomheden Ejerskaber: Favor ApS. (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2022-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Madbaren Marmorkirken ApS. (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2022-06-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Favor ApS. (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2022-08-01 sletter virksomheden Ejerskaber: 3xBYG ApS. (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2023-03-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrigrenen 15, 2635 Ishøj (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2022-03-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Vanløse Allé 102, 2., 2720 Vanløse (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-05 tilføjes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2021-05-05 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2021-05-05 tilføjes Vedtægter: 2021-05-05 (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2020-08-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2020-08-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2020-08-13 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2020-08-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vanløse Allé 102, 2., 2720 Vanløse (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2020-07-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvidkløvervænget 9, 2625 Vallensbæk (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvidkløvervænget 9, 2625 Vallensbæk (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvidkløvervænget 9, 2625 Vallensbæk (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-05-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-04-26 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-04-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-04-26 tilføjes Navne: Nornir Holding ApS (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-04-25 fjernes Navne: Nornir Holding IVS (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-04-26 tilføjes Vedtægter: 2018-04-26 (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2018-04-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-04-25 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2017-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvidkløvervænget 9, 2625 Vallensbæk (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2017-10-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Rendsagervej 93, 2625 Vallensbæk (offentliggjort 2017-10-20)
Den 2016-09-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rendsagervej 93, 2625 Vallensbæk (offentliggjort 2017-10-20)
Den 2016-09-02 tilføjes Direktion: Nickolai Hyllested Dalvang (direktør) (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2016-09-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre kapitalselskaber, formuepleje og anden formueforvaltning og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2016-09-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2016-09-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-02 (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2016-09-02 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2016-09-02 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2016-09-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2016-09-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2016-09-02 tilføjes Legale ejere: Nickolai Hyllested Dalvang (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-09-02 tilføjes Navne: Nornir Holding IVS (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2016-09-02 tilføjes Reelle ejere: Nickolai Hyllested Dalvang (offentliggjort 2017-10-20)
Den 2016-09-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2016-09-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2016-09-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2016-09-02 tilføjes Stiftere: Nickolai Hyllested Dalvang (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2016-09-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2016-09-02 tilføjes Vedtægter: 2016-09-02 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2016-09-02 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2016-09-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-05)