Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Vedtægter | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krekærlunds Allé 66, 8340 Malling (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2023-01-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Krekærlunds Allé 66, 8340 Malling (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2016-09-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DTK Road A/S. (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2022-05-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-05-10 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-05-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-05-10 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-05-11 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-05-11 tilføjes Vedtægter: 2018-05-11 (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-05-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krekærlunds Allé 66, 8340 Malling (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2016-09-01 tilføjes Direktion: Bobby Helberg (direktør) (offentliggjort 2016-09-02)
Den 2016-09-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2016-09-02)
Den 2016-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-09-02)
Den 2016-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-01 (offentliggjort 2016-09-02)
Den 2016-09-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2016-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 95.000,00 (offentliggjort 2016-09-02)
Den 2016-09-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-09-02)
Den 2016-09-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-09-02)
Den 2016-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-09-02)
Den 2016-09-01 tilføjes Legale ejere: Bobby Helberg (offentliggjort 2017-07-19)
Den 2016-09-01 tilføjes Navne: Helberg Holding ApS (offentliggjort 2016-09-02)
Den 2016-09-01 tilføjes Reelle ejere: Bobby Helberg (offentliggjort 2017-07-19)
Den 2016-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-02)
Den 2016-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-02)
Den 2016-09-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2016-09-01 tilføjes Stiftere: Bobby Helberg (offentliggjort 2016-09-02)
Den 2016-09-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-09-02)
Den 2016-09-01 tilføjes Vedtægter: 2016-09-01 (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2016-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-02)
Den 2016-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-02)