Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-07 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-09-11)
Den 2021-09-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-11)
Den 2021-09-07 tilføjes Navne: JKV Holding ApS (offentliggjort 2021-09-11)
Den 2021-09-06 fjernes Navne: JKV Holding IVS (offentliggjort 2021-09-11)
Den 2021-09-07 tilføjes Vedtægter: 2021-09-07 (offentliggjort 2021-09-11)
Den 2021-09-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-11)
Den 2021-09-06 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-11)
Den 2016-09-05 sletter virksomheden Ejerskaber: VRitas ApS. (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2016-09-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Khora Care IVS. (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2017-03-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: VRitas ApS. (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2021-07-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Soltoftevej 18, 2300 København S (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyongade 6, 4. th., 2300 København S (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-15 tilføjes Kontaktoplysninger: jkvholding@gmail.com (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-14 fjernes Kontaktoplysninger: jonaswkvist@gmail.com (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyongade 6, 4. th., 2300 København S (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-03-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Indre Ringvej 203, st. th., 7000 Fredericia (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Indre Ringvej 203, st. th., 7000 Fredericia (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Indre Ringvej 203, st. th., 7000 Fredericia (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-06-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Indre Ringvej 203, st. th., 7000 Fredericia (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-06-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyongade 6, 4. th., 2300 København S (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyongade 6, 4. th., 2300 København S (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2016-09-01 tilføjes Direktion: Jonas Winther Kvist (adm. dir.) (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2016-09-01 tilføjes Formål: JKV Holding IVS er et holdingselskab, som har til formål at eje andele i andre selskaber. (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2016-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-04-29)
Den 2016-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-01 (offentliggjort 2017-04-29)
Den 2016-09-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2016-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-09-11)
Den 2016-09-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2016-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2016-09-01 tilføjes Kontaktoplysninger: jonaswkvist@gmail.com (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2016-09-01 tilføjes Legale ejere: Jonas Winther Kvist (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2016-09-01 tilføjes Navne: JKV Holding IVS (offentliggjort 2021-09-11)
Den 2016-09-01 tilføjes Reelle ejere: Jonas Winther Kvist (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2016-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2016-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2016-09-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2016-09-01 tilføjes Stiftere: Jonas Winther Kvist (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2016-09-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2016-09-01 tilføjes Vedtægter: 2016-09-01 (offentliggjort 2021-09-11)
Den 2016-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-11)
Den 2016-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-01)