Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
ObligatoriskEmail | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Kapital | ||||
Vedtægter | Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2016-12-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Jysk Detail, Vejle Komplementar ApS. (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2016-12-01 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S Jysk Detail, Vejle. (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2018-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2018-03-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2018-03-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2018-03-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Jens Holdgaards Vej 110, 7430 Ikast (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2018-03-15 fjernes Direktion: Rasmus Jacobsen (direktør) (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2018-03-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2018-03-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-08-31 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2018-03-15 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2018-03-15 fjernes Legale ejere: Jacobsen Capital A/S (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2018-03-15 fjernes Navne: Anpartsselskabet af 31.08.2016 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2018-03-15 fjernes ObligatoriskEmail: rjainvest@gmail.com (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2018-03-15 fjernes Reelle ejere: Rasmus Jacobsen (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2018-03-15 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2018-03-15 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2018-03-15 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2018-03-15 fjernes Stiftere: Jacobsen Capital A/S (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2018-03-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2018-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jens Holdgaards Vej 110, 7430 Ikast (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2018-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Frisenborgparken 116, 7430 Ikast (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2017-09-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frisenborgparken 116, 7430 Ikast (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2017-01-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Sandagervej 10, 7400 Herning (offentliggjort 2017-01-18)
Den 2017-01-17 tilføjes Kapital (Kapital): 525.000,00 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-01-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-01-17 tilføjes Navne: Anpartsselskabet af 31.08.2016 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-01-16 fjernes Navne: Investeringsselskabet af 31. August ApS (offentliggjort 2017-01-18)
Den 2017-01-17 tilføjes Vedtægter: 2017-01-17 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sandagervej 10, 7400 Herning (offentliggjort 2017-01-18)
Den 2016-08-31 tilføjes Direktion: Rasmus Jacobsen (direktør) (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er er at eje aktier og anparter samt al virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-08-31 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-01-18)
Den 2016-08-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-01-18)
Den 2016-08-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Legale ejere: Jacobsen Capital A/S (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Navne: Investeringsselskabet af 31. August ApS (offentliggjort 2017-01-18)
Den 2016-08-31 tilføjes ObligatoriskEmail: rjainvest@gmail.com (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Jacobsen (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Stiftere: Jacobsen Capital A/S (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet forpligtes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af en direktør alene. (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Vedtægter: 2016-08-31 (offentliggjort 2017-01-18)
Den 2016-08-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-03-15)