Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Binavne | Kapital | Navne | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Virksomhedsstatus | Bibranche | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel |
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-14 tilføjes Binavne: TECCAM ApS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-13 fjernes Binavne: MEDTEC IVS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-14 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-14 tilføjes Navne: MEDICCLUSTER ApS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-13 fjernes Navne: MEDICCLUSTER IVS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-14 tilføjes Vedtægter: 2021-10-14 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-13 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-03-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bavnehøj 201, 6040 Egtved (offentliggjort 2020-05-01)
Den 2020-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Bavnehøj 201, 6040 Egtved (offentliggjort 2020-05-01)
Den 2020-01-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bavnehøj 201, 6040 Egtved (offentliggjort 2020-05-01)
Den 2020-01-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Bavnehøj 201, 6040 Egtved (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-05-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-01 tilføjes Bestyrelse: Per Mosberg Lynnerup (formand) (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-09-01 tilføjes Direktion: Per Mosberg Lynnerup (adm. dir.) (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-09-01 tilføjes Kontaktoplysninger: info@mediccluster.com (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-09-01 tilføjes Legale ejere: LYNNERUP HOLDING DK ApS (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-09-01 tilføjes Reelle ejere: Per Mosberg Lynnerup (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2016-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bavnehøj 201, 6040 Egtved (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2016-08-31 tilføjes Bibranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-08-31 tilføjes Binavne: MEDTEC IVS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2016-08-31 tilføjes Formål: Sælge og udvikle velfærdsløsninger (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-08-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-08-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-09-01 (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-08-31 tilføjes Hjemmeside: www.mediccluster.com (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-08-31 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-08-31 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2016-08-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-08-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-08-31 tilføjes Navne: MEDICCLUSTER IVS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2016-08-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-08-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-08-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-08-31 tilføjes Stiftere: LYNNERUP HOLDING DK ApS (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-08-31 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af Direktøren (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-08-31 tilføjes Vedtægter: 2016-08-31 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2016-08-31 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2016-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2016-08-31)