Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
xbrl | Kapital | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2021-03-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2021-03-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2021-03-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2021-03-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Naverland 21, 2600 Glostrup (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2021-03-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2021-03-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-08-22 (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2021-03-08 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-03-23 (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2021-03-08 fjernes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2021-03-08 fjernes Legale ejere: Tomislav Boban Filipovic (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2021-03-08 fjernes Navne: TBF Transport IVS (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2021-03-08 fjernes Reelle ejere: Tomislav Boban Filipovic (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2021-03-08 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2021-03-08 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2021-03-08 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2021-03-08 fjernes Stiftere: Tomislav Boban Filipovic (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2021-03-08 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2021-01-29 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2020-06-03 Statstidende Dekret
Den 2020-05-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2020-05-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-03-25 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-02-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-02-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-02-18 fjernes Direktion: Tomislav Boban Filipovic (direktør) (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Naverland 21, 2600 Glostrup (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2019-01-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Naverland 21, 2600 Glostrup (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-12-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-03-29 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-03-23 (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2018-03-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2018-03-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2018-03-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-03-29)
Den 2018-03-20 tilføjes Direktion: Tomislav Boban Filipovic (direktør) (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2018-03-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2018-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-03-29)
Den 2018-02-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2018-02-06 fjernes Direktion: Tomislav Boban Filipovic (direktør) (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-08-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Naverland 21, 2600 Glostrup (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2016-08-22 tilføjes Direktion: Tomislav Boban Filipovic (direktør) (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2016-08-22 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive transportvirksomhed (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2016-08-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2016-08-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-08-22 (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2016-08-22 tilføjes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2016-08-22 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2016-08-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2016-08-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2016-08-22 tilføjes Legale ejere: Tomislav Boban Filipovic (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2016-08-22 tilføjes Navne: TBF Transport IVS (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2016-08-22 tilføjes Reelle ejere: Tomislav Boban Filipovic (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2016-08-22 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2016-08-22 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2016-08-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2016-08-22 tilføjes Stiftere: Tomislav Boban Filipovic (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2016-08-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2016-08-22 tilføjes Vedtægter: 2016-08-22 (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2016-08-22 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2016-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-06)