Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aalborgvej 88, 9280 Storvorde (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Aalborgvej 88, 9280 Storvorde (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2016-08-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LINDHARDT TØMRER & MONTAGE ApS. (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2016-08-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Lindhardt ejendomsinvest ApS. (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2022-08-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Lindhardt Reel Estate ApS. (offentliggjort 2022-08-10)
Den 2022-09-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Kristine Lindhardt Coaching ApS. (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2023-03-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2022-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aalborgvej 88, 9280 Storvorde (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2022-01-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Aalborgvej 88, 9280 Storvorde (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2021-03-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aalborgvej 88, 9280 Storvorde (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2016-08-29 tilføjes Direktion: Jeppe Sander Lindhardt (direktør) (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-08-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab samt være medejer af virksomheder samt drive finansiering (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-08-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-09-30 (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-08-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-10-01 (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-08-29 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-08-29 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-08-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-08-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-08-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-08-29 tilføjes Legale ejere: Jeppe Sander Lindhardt (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2016-08-29 tilføjes Navne: J. Lindhardt Holding ApS (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-08-29 tilføjes Reelle ejere: Jeppe Sander Lindhardt (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2016-08-29 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-08-29 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-08-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-08-29 tilføjes Stiftere: Jeppe Sander Lindhardt (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-08-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør alene (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-08-29 tilføjes Vedtægter: 2016-08-29 (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-08-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-31)