Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | xbrl | Kapital | Vedtægter | ||||
Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2024-09-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2024-09-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2024-09-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2024-09-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirkebakken 80, 8330 Beder (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2024-09-16 fjernes Direktion: Jakob Thomas Holm (adm. dir.) (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2024-09-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2024-09-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-08-30 (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2024-09-16 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2024-09-16 fjernes Legale ejere: Jakob Thomas Holm (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2024-09-16 fjernes Navne: JT HOLM HOLDING ApS (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2024-09-16 fjernes Reelle ejere: Jakob Thomas Holm (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2024-09-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2024-09-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2024-09-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2024-09-16 fjernes Stiftere: Jakob Thomas Holm (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2024-09-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2016-10-18 sletter virksomheden Ejerskaber: Electron Games IVS. (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2016-10-20 sletter virksomheden Ejerskaber: Edulution Games ApS. (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-11-24 sletter virksomheden Ejerskaber: Edulution Games ApS. (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2023-06-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-13 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2021-10-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2021-10-13 tilføjes Navne: JT HOLM HOLDING ApS (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2021-10-12 fjernes Navne: JT HOLM HOLDING IVS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-13 tilføjes Vedtægter: 2021-10-13 (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2021-10-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2021-10-12 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-07-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-25 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-31 tilføjes Legale ejere: Jakob Thomas Holm (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2016-08-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkebakken 80, 8330 Beder (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2016-08-30 tilføjes Direktion: Jakob Thomas Holm (adm. dir.) (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2016-08-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2016-08-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2016-08-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-08-30 (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2016-08-30 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2016-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2016-08-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2016-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2016-08-30 tilføjes Navne: JT HOLM HOLDING IVS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2016-08-30 tilføjes Reelle ejere: Jakob Thomas Holm (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2016-08-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2016-08-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2016-08-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2016-08-30 tilføjes Stiftere: Jakob Thomas Holm (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2016-08-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2016-08-30 tilføjes Vedtægter: 2016-08-30 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2016-08-30 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2016-08-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-09-16)