Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | AndreMeddelelser | ||||
Dekret | xbrl | Direktion | Månedsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Binavne | Vedtægter | ||||
Revisor | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2022-08-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-08-15)
Den 2022-08-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-08-15)
Den 2022-08-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-08-15)
Den 2022-08-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Trunderupvej 12, 5683 Haarby (offentliggjort 2022-08-15)
Den 2022-08-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2022-08-15)
Den 2022-08-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-08-30 (offentliggjort 2022-08-15)
Den 2022-08-10 fjernes Hovedbranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2022-08-15)
Den 2022-08-10 fjernes Legale ejere: Gerdy Grimnitz (offentliggjort 2022-08-15)
Den 2022-08-10 fjernes Navne: Gratitude ApS (offentliggjort 2022-08-15)
Den 2022-08-10 fjernes Reelle ejere: Gerdy Grimnitz (offentliggjort 2022-08-15)
Den 2022-08-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-08-15)
Den 2022-08-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-08-15)
Den 2022-08-10 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-08-15)
Den 2022-08-10 fjernes Stiftere: Mai-Britt Clemens (offentliggjort 2022-08-15)
Den 2022-08-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-08-15)
Den 2021-09-07 Statstidende AndreMeddelelser
Den 2021-09-02 Statstidende Dekret
Den 2021-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-08-15)
Den 2021-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-09-04)
Den 2021-07-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-09-04)
Den 2021-07-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2020-09-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-29 tilføjes Reelle ejere: Gerdy Grimnitz (offentliggjort 2022-08-15)
Den 2020-06-29 fjernes Reelle ejere: Mai-Britt Clemens (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2020-06-28 fjernes Direktion: Maria Margarethe Grimnitz (adm. dir.) (offentliggjort 2020-10-10)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-01-01 tilføjes Legale ejere: Gerdy Grimnitz (offentliggjort 2022-08-15)
Den 2019-01-01 fjernes Legale ejere: Mai-Britt Clemens (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-07-29 fjernes Binavne: Krone1 ApS (offentliggjort 2018-07-30)
Den 2018-07-19 tilføjes Direktion: Maria Margarethe Grimnitz (adm. dir.) (offentliggjort 2020-10-10)
Den 2018-07-19 fjernes Direktion: Mai-Britt Clemens (direktør) (offentliggjort 2018-07-30)
Den 2018-07-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-08-15)
Den 2018-07-18 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-07-30)
Den 2018-07-19 tilføjes Vedtægter: 2018-07-19 (offentliggjort 2022-08-15)
Den 2018-07-19 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-07-30)
Den 2018-07-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-10-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-07-30)
Den 2017-10-01 fjernes Revisor: Jørn Skaarup Christiansen (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-24 tilføjes Binavne: Krone1 ApS (offentliggjort 2018-07-30)
Den 2017-03-24 tilføjes Vedtægter: 2017-03-24 (offentliggjort 2018-07-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-08-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trunderupvej 12, 5683 Haarby (offentliggjort 2022-08-15)
Den 2016-08-30 tilføjes Direktion: Mai-Britt Clemens (direktør) (offentliggjort 2018-07-30)
Den 2016-08-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og import/eksport med tøj og brugskunst samt indretning for virksomheder og private kunder (offentliggjort 2022-08-15)
Den 2016-08-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2022-08-15)
Den 2016-08-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-08-30 (offentliggjort 2022-08-15)
Den 2016-08-30 tilføjes Hovedbranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2022-08-15)
Den 2016-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-08-15)
Den 2016-08-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-08-15)
Den 2016-08-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-08-15)
Den 2016-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-08-15)
Den 2016-08-30 tilføjes Legale ejere: Mai-Britt Clemens (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2016-08-30 tilføjes Navne: Gratitude ApS (offentliggjort 2022-08-15)
Den 2016-08-30 tilføjes Reelle ejere: Mai-Britt Clemens (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2016-08-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-08-15)
Den 2016-08-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-08-15)
Den 2016-08-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-07-30)
Den 2016-08-30 tilføjes Revisor: Jørn Skaarup Christiansen (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2016-08-30 tilføjes Stiftere: Mai-Britt Clemens (offentliggjort 2022-08-15)
Den 2016-08-30 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2016-08-30 tilføjes Vedtægter: 2016-08-30 (offentliggjort 2017-03-24)
Den 2016-08-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-08-15)
Den 2016-08-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-07-12)