Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Direktion | Kontaktoplysninger | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Binavne | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-06-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-08-30 tilføjes Direktion: Thor Kvitthaug (direktør) (offentliggjort 2016-08-30)
Den 2016-08-30 tilføjes Kontaktoplysninger: kvitthaug.krusell@jubii.dk (offentliggjort 2016-08-30)
Den 2016-08-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-30)
Den 2016-08-29 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2016-08-30)
Den 2016-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2016-08-30)
Den 2016-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenvej 9, 3400 Hillerød (offentliggjort 2016-08-30)
Den 2016-08-23 tilføjes Binavne: Krusell og klima Aps, Krusell og antenne ApS, Hillerød el-firma Aps (offentliggjort 2016-08-30)
Den 2016-08-23 tilføjes Formål: 1.2 Selskabets formål er at drive virksomhed med elinstallation og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2016-08-30)
Den 2016-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-08-30)
Den 2016-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-08-30 (offentliggjort 2016-08-30)
Den 2016-08-23 tilføjes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2016-08-30)
Den 2016-08-23 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-08-30)
Den 2016-08-23 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2016-08-30)
Den 2016-08-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-08-30)
Den 2016-08-23 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2016-08-30)
Den 2016-08-23 tilføjes Legale ejere: Thor Kvitthaug (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-08-23 tilføjes Navne: Krusell ApS (offentliggjort 2016-08-30)
Den 2016-08-23 tilføjes Reelle ejere: Thor Kvitthaug (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2016-08-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-08-30)
Den 2016-08-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-08-30)
Den 2016-08-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-08-30)
Den 2016-08-23 tilføjes Stiftere: Thor Kvitthaug (offentliggjort 2016-08-30)
Den 2016-08-23 tilføjes Tegningsregel: virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2016-08-30)
Den 2016-08-23 tilføjes Vedtægter: 2016-08-23 (offentliggjort 2016-08-30)
Den 2016-08-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-08-30)