Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kirstine Cecilie Hyllested | 13.08.2017 | 12.07.2022 | direktør |
Kurt Gunborg | 29.08.2016 | 13.08.2017 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Knud Jørgen Skytte | 01.07.2018 | 12.07.2022 | bestyrelsesmedlem |
Einar Hyllested | 01.07.2018 | 12.07.2022 | bestyrelsesmedlem |
Ole Samsing | 01.07.2018 | 12.07.2022 | formand |
Kirstine Cecilie Hyllested | 13.08.2017 | 12.07.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jeannette Grubb Bramming | 13.08.2017 | 01.07.2018 | formand |
Ole Samsing | 13.08.2017 | 23.11.2017 | bestyrelsesmedlem |
Kurt Gunborg | 29.08.2016 | 13.08.2017 | bestyrelsesmedlem |
Jeannette Grubb Bramming | 29.08.2016 | 12.08.2017 | bestyrelsesmedlem |
Kirstine Cecilie Hyllested | 29.08.2016 | 12.08.2017 | formand |