Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Vedtægter | Revisor | Bestyrelse | ||||
Hovedbranche | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Boulevard 21, 4600 Køge (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-11-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Boulevard 21, 4600 Køge (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Boulevard 21, 4600 Køge (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-09-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Boulevard 21, 4600 Køge (offentliggjort 2022-09-12)
Den 2022-05-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Boulevard 21, 4600 Køge (offentliggjort 2022-09-12)
Den 2022-02-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Boulevard 21, 4600 Køge (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2021-05-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-19 tilføjes Direktion: Bitten Friis (direktør) (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2020-06-19 fjernes Direktion: Ketty Irene Friis (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-06-19 tilføjes Legale ejere: ABF Invest ApS (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2020-06-19 fjernes Legale ejere: EGON FRIIS HOLDING ApS (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2020-06-19 tilføjes Reelle ejere: Bitten Friis, Anders Friis (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2020-06-19 fjernes Reelle ejere: Ketty Irene Friis (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2020-06-19 tilføjes Vedtægter: 2020-06-19 (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2020-06-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-06-06 fjernes Revisor: SMV REVISORERNE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-30 tilføjes Revisor: SMV REVISORERNE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-30 fjernes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 1. JULI 2012 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-11 tilføjes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 1. JULI 2012 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-23 tilføjes Bestyrelse: Ketty Irene Friis (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-05-23 fjernes Bestyrelse: Ketty Irene Friis (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-05-23 tilføjes Direktion: Ketty Irene Friis (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-05-23 fjernes Direktion: Egon Friis (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-05-23 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Jørgen Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-28 tilføjes Reelle ejere: Ketty Irene Friis (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2000-02-10)
Den 2007-10-08 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Jørgen Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-08 fjernes Revisor: Hanne Kildahl (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-03-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Boulevard 21, 4600 Køge (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2002-03-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 51, 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-03-20 tilføjes Legale ejere: EGON FRIIS HOLDING ApS (offentliggjort 2020-06-22)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-12-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og investeringsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-07 tilføjes Vedtægter: 1999-12-07 (offentliggjort 2020-06-22)
Den 1999-10-18 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2000-02-10)
Den 1999-10-17 fjernes Hovedbranche: Ferieboligudlejning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-04-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1999-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1996-06-25 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-01 tilføjes Revisor: Hanne Kildahl (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-01 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Michael Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-21 fjernes Revisor: Ove Brandt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 51, 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-11-15 tilføjes Direktion: Egon Friis (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1976-11-15 tilføjes Hovedbranche: Ferieboligudlejning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-11-15 tilføjes Navne: K.B.A. INVEST ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-11-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-11-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-11-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-11-15 tilføjes Revisor: Ove Brandt, Revisionsfirmaet Michael Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-11-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)