Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-08-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-11-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-11-02 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-11-03 tilføjes Vedtægter: 2017-11-03 (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-11-03 fjernes Revisor: DANSK REVISION ROSKILDE, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-11-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-08-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vindingevej 36, 1. 1., 4000 Roskilde (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2016-08-24 tilføjes Bestyrelse: Brit Ross Winthereik (formand) (offentliggjort 2016-08-29)
Den 2016-08-24 tilføjes Direktion: Dixi Louise Strand (direktør) (offentliggjort 2016-08-29)
Den 2016-08-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle, producere og sælge produkter til mobilopbevaring i skoler og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-08-29)
Den 2016-08-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2016-08-29)
Den 2016-08-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-08-24 (offentliggjort 2016-08-29)
Den 2016-08-24 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med telekommunikationsudstyr (offentliggjort 2016-08-29)
Den 2016-08-24 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-08-29)
Den 2016-08-24 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2016-08-29)
Den 2016-08-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-08-29)
Den 2016-08-24 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2016-08-29)
Den 2016-08-24 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@telefonrammen.dk (offentliggjort 2016-08-29)
Den 2016-08-24 tilføjes Legale ejere: Mobilopbevaring Holding ApS, Telefonrammen Holding ApS (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-08-24 tilføjes Navne: Telefonrammen ApS (offentliggjort 2016-08-29)
Den 2016-08-24 tilføjes Reelle ejere: Alexander Strand, Dixi Louise Strand (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2016-08-24 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-08-29)
Den 2016-08-24 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-08-29)
Den 2016-08-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2016-08-24 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ROSKILDE, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2016-08-24 tilføjes Stiftere: Alexander Strand (offentliggjort 2016-08-29)
Den 2016-08-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2016-08-29)
Den 2016-08-24 tilføjes Vedtægter: 2016-08-24 (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2016-08-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-08-29)
Den 2016-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-29)