Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Virksomhedsform |
Den 2022-09-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Egevangen 138, 8355 Solbjerg (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-09-27 fjernes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-09-27 fjernes Kontaktoplysninger: koretfryd@gmail.com (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-09-27 fjernes Navne: Koret Fryd (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-09-27 fjernes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-07-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egevangen 138, 8355 Solbjerg (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-07-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Egevangen 138, 8355 Solbjerg (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2021-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egevangen 138, 8355 Solbjerg (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2021-09-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Testrupvej 123, 8320 Mårslet (offentliggjort 2021-09-12)
Den 2021-09-12 tilføjes Kontaktoplysninger: koretfryd@gmail.com (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2021-09-11 fjernes Kontaktoplysninger: annadyrvig@gmail.com (offentliggjort 2021-09-12)
Den 2020-03-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Testrupvej 123, 8320 Mårslet (offentliggjort 2021-09-12)
Den 2020-03-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Solbakken 3, 1. 9., 8240 Risskov (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2018-04-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solbakken 3, 1. 9., 8240 Risskov (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2018-04-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Priorgade 1, 3. tv., 9000 Aalborg (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-02-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Priorgade 1, 3. tv., 9000 Aalborg (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-02-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Stormgade 9, 3. 9., 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2016-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stormgade 9, 3. 9., 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2016-08-29 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2016-08-29 tilføjes Kontaktoplysninger: annadyrvig@gmail.com (offentliggjort 2021-09-12)
Den 2016-08-29 tilføjes Navne: Koret Fryd (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2016-08-29 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2022-09-27)