Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2016-08-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Hadstengården ApS. (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-31 tilføjes Legale ejere: Jens Erik Mikkelsen Jensen, Lea Mikkelsen Jensen, Mia Mikkelsen Jensen, Henny Margrethe Mikkelsen, Jørgen Jensen (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2016-08-30 fjernes Legale ejere: Henny Margrethe Mikkelsen, Jørgen Jensen (offentliggjort 2016-09-27)
Den 2016-08-24 tilføjes Legale ejere: Henny Margrethe Mikkelsen, Jørgen Jensen (offentliggjort 2016-09-27)
Den 2016-08-31 tilføjes Reelle ejere: Jens Erik Mikkelsen Jensen, Lea Mikkelsen Jensen, Mia Mikkelsen Jensen, Henny Margrethe Mikkelsen, Jørgen Jensen (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2016-08-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngåvej 97, 8370 Hadsten (offentliggjort 2016-08-29)
Den 2016-08-24 tilføjes Direktion: Jørgen Jensen (direktør) (offentliggjort 2016-08-29)
Den 2016-08-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejendomme, værdipapirer og anden investering samt drive handel og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-08-29)
Den 2016-08-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-08-29)
Den 2016-08-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-08-24 (offentliggjort 2016-08-29)
Den 2016-08-24 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2016-08-29)
Den 2016-08-24 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2016-08-29)
Den 2016-08-24 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2016-08-29)
Den 2016-08-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2016-08-29)
Den 2016-08-24 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2016-08-29)
Den 2016-08-24 tilføjes Navne: Hadstengården Holding ApS (offentliggjort 2016-08-29)
Den 2016-08-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-08-29)
Den 2016-08-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-08-29)
Den 2016-08-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-08-29)
Den 2016-08-24 tilføjes Stiftere: Jørgen Jensen, Henny Margrethe Mikkelsen (offentliggjort 2016-08-29)
Den 2016-08-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2016-08-29)
Den 2016-08-24 tilføjes Vedtægter: 2016-08-24 (offentliggjort 2016-08-29)
Den 2016-08-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-08-29)
Den 2016-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-29)