Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Månedsbeskæftigelse | Kapital | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2022-04-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 18, 5970 Ærøskøbing (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-22 fjernes Direktion: Sophie Kingo Klausen (direktør) (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-08-25 (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-22 fjernes Hovedbranche: Aktiviteter vedrørende fysisk velvære (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-22 fjernes Legale ejere: KINGO KLAUSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-22 fjernes Navne: Sophie Kingo Aps (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-22 fjernes Reelle ejere: Sophie Kingo Klausen (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-22 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-22 fjernes Stiftere: KINGO KLAUSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2021-05-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-03-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 18, 5970 Ærøskøbing (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2019-03-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 18, 5970 Ærøskøbing (offentliggjort 2019-03-13)
Den 2019-01-18 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2019-01-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2019-01-18 tilføjes Navne: Sophie Kingo Aps (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2019-01-17 fjernes Navne: Sophie Kingo IVS (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2019-01-18 tilføjes Vedtægter: 2019-01-18 (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2019-01-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2019-01-17 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2019-01-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2016-08-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 18, 5970 Ærøskøbing (offentliggjort 2019-03-13)
Den 2016-08-25 tilføjes Direktion: Sophie Kingo Klausen (direktør) (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2016-08-25 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med aktiviteter vedrørende fysisk velvære, samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2016-08-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2016-08-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-08-25 (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2016-08-25 tilføjes Hovedbranche: Aktiviteter vedrørende fysisk velvære (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2016-08-25 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000,00 (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2016-08-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2016-08-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2016-08-25 tilføjes Legale ejere: KINGO KLAUSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2016-08-25 tilføjes Navne: Sophie Kingo IVS (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2016-08-25 tilføjes Reelle ejere: Sophie Kingo Klausen (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2016-08-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2016-08-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2016-08-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2016-08-25 tilføjes Stiftere: KINGO KLAUSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2016-08-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2016-08-25 tilføjes Vedtægter: 2016-08-25 (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2016-08-25 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2016-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-04-22)