Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Tegningsregel | ||||
Direktion | Formål | Kapital | Vedtægter |
Den 2019-11-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2019-11-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2019-11-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2019-11-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Drejøgade 35, 1. 10., 2100 København Ø (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2019-11-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2019-11-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-08-28 (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2019-11-05 fjernes Hovedbranche: Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2019-11-05 fjernes Legale ejere: Thomas Bryrup (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2019-11-05 fjernes Navne: daBab IVS (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2019-11-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2019-11-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2019-11-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2019-11-05 fjernes Stiftere: Thomas Bryrup (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2019-11-05 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2019-10-08 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2017-12-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2017-12-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-10-24 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-31 fjernes Direktion: Thomas Bryrup (adm. dir.) (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2016-08-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Drejøgade 35, 1. 10., 2100 København Ø (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2016-08-28 tilføjes Direktion: Thomas Bryrup (adm. dir.) (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2016-08-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med databasedesign og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2016-08-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2016-08-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-08-28 (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2016-08-28 tilføjes Hovedbranche: Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2016-08-28 tilføjes Kapital (Kapital): 4.000,00 (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2016-08-28 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2016-08-28 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2016-08-28 tilføjes Legale ejere: Thomas Bryrup (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2016-08-28 tilføjes Navne: daBab IVS (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2016-08-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2016-08-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2016-08-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2016-08-28 tilføjes Stiftere: Thomas Bryrup (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2016-08-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2016-08-28 tilføjes Vedtægter: 2016-08-28 (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2016-08-28 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2016-08-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-31)